KRS 0000221643
REGON15003285400000
NazwaZAKŁADY BUDOWY MASZYN I GÓRNICTWA "CZĘSTOCHOWA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁADY BUDOWY MASZYN I GÓRNICTWA "CZĘSTOCHOWA"
Data rejestracji 18 lis 2004 (20 lat temu) 18 lis 2004
Data usunięcia 19 kwi 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GÓRNICZA, 1, KŁOBUCK, 42-100, KŁOBUCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1320000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1320000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji660000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2952Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3550Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #1310Z KOPALNICTWO RUD ŻELAZA #2952B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIATADEUSZ PIASECKI
Likwidator
2004-11-18
2005-11-25
GRZEGORZ MOTŁOCH
Likwidator
2005-11-25
2006-04-19
TADEUSZ ŁAGUNA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-18
2005-05-05
ANDRZEJ STAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-18
2005-05-05
JOLANTA SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-18
2005-11-25
MONIKA JUNG
Członek Organu Nadzoru
2005-05-05
2006-04-19
TADEUSZ PIASECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-25
2006-04-19
KATARZYNA KOPYCIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-05
2006-04-19
JERZY ZDZISŁAW MAŚLANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-05
2006-04-19
ŁUKASZ BOGDAN TATARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-05
2006-04-19
2004-11-18
2005-05-09
ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I GÓRNICTWA "CZĘSTOCHOWA" SPÓLKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie