KRS 0000046260
REGON63022548700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO "ELBUD" POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO "ELBUD" POZNAŃ
Data rejestracji 26 wrz 2001 (23 lata temu) 26 wrz 2001
Data usunięcia 17 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WOŁCZYŃSKA, 37, POZNAŃ, 60-003, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 997600,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 997600,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,32 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji430000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANABOLESŁAWA KAŁAT
ZARZĄDCA
2004-09-14
2005-10-14
MACIEJ SZULC
Prokurent
2003-09-24
2006-11-17
SAMOISTNA
LECH KOMOROWSKI
Prokurent
2003-09-24
2004-04-15
SAMOISTNA
TADEUSZ NOWACKI
Prokurent
2003-09-24
2004-07-30
SAMOISTNA
RAFAŁ STROJNY
Prokurent
2004-07-30
2006-11-17
SAMOISTNA
MAŁGORZATA POPIENIA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2003-07-24
JADWIGA OLEWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2004-07-30
KATARZYNA PRZYBYLSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2004-07-30
TOMASZ WARDAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2002-07-16
BEATA BALIGA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2004-07-30
PIOTR ZAJĄCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-30
PIOTR NADOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2004-07-30
MARCIN GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-30
2005-06-03
IGOR POGORZELSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-30
2006-11-17
PAWEŁ CZEREDYS
Członek Organu Nadzoru
2004-07-30
2006-11-17
BOLESŁAWA KAŁAT
Powiernik
2005-10-14
2006-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ STANISŁAWOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-26
2004-04-15
JAROSŁAW WOJCIECHOWSKI
V-ICE PREZES ZARZĄDU
2001-09-26
2003-09-24
KRZYSZTOF ŁOGIEWA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-15
2006-11-17
2001-09-26
2006-11-17
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-26
2006-11-17
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO "ELBUD" POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-26
2006-11-17
WOŁCZYŃSKA, 37, POZNAŃ, 60-003, POZNAŃ, POLSKA
2002-02-06
2006-11-17
4521C - PROJEKTOWANIE, BUDOWA, REMONT OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WYTWARZANIA, PRZETWARZANIA, PRZESYŁANIA I ROZDZIELANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2001-09-26
2006-11-17
3120A - PRODUKCJA ELEMENTÓW, URZĄDZEŃ, KONSTRUKCJI DLA POTRZEB BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO
2001-09-26
2006-11-17
6024A - USŁUGI TARNSPORTOWO - SPRZĘTOWE
2001-09-26
2006-11-17
5020A - REMONT ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZĘTU ORAZ INNE REMONTY W OPARCIU O POSIADANĄ BAZĘ
2001-09-26
2006-11-17
5170A - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDLOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie