KRS 0000133854
NIP8380000334
REGON75001482000000
NazwaIMMO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIMMO
Data rejestracji 03 paź 2002 (22 lata temu) 03 paź 2002
Data usunięcia 23 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TAMKA, 16, WARSZAWA, 00-349, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 323542,45 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 323542,45 PLN
Wartość nominalna akcji0,19 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1702855
Dane podatkowe
NIP 8380000334
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1724Z PRODUKCJA TKANIN JEDWABNYCH #1725Z PRODUKCJA TKANIN POZOSTAŁYCH #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADANUTA FELIKSA DARSKA
Prokurent
2002-10-03
2004-02-27
SAMODZIELNA
WANDA KAZIMIERA BIAŁKOWSKA
Prokurent
2002-10-03
2003-06-27
SAMODZIELNA
LECH WALENTY CAŁUS
Prokurent
2013-11-15
2014-09-02
PROKURA SAMOISTNA
ELŻBIETA POLAK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2003-06-27
MONIKA KATARZYNA DRAB
Członek Organu Nadzoru
2003-06-27
2004-02-27
IGOR PIOTR POGORZELSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-27
2006-01-25
LECH CAŁUS
Członek Organu Nadzoru
2004-02-27
2010-09-13
MARCIN GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-27
2019-12-23
ANNA KATARZYNA SZOŁUCHA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2019-12-23
ROMAN POGORZELSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-13
2019-12-23
PIOTR LIP
Członek Organu Nadzoru
2002-10-03
2004-02-27
MARIAN ŻABICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-03
2002-12-16
JADWIGA ZOFIA OLEWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-03
2002-12-16
IGOR PIOTR POGORZELSKI
Likwidator
2018-01-19
2019-12-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ALINA KAŹMIERCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-03
2006-01-25
IGOR PIOTR POGORZELSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-25
2018-01-19
2002-10-03
2006-08-29
ZAKŁADY TECHNICZNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH "ŻYRATEX" SPÓŁKA AKCYJNA
2006-08-29
2009-09-07
ŻYRATEX SPÓŁKA AKCYJNA
2009-09-07
2018-01-19
IMMO SPÓŁKA AKCYJNA
2002-10-03
2013-11-15
OKRZEI, 51, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie