KRS 0000048751
REGON01244950600000
NazwaDAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaDAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION POLAND
Data rejestracji 01 paź 2001 (23 lata temu) 01 paź 2001
Data usunięcia 26 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WSPÓLNA, 62, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15700000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIADEAWOO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO.,LTD
Wspólnik
2001-10-01
2008-09-26
51.000 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 8.007.000 ZŁOTYCH
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2001-10-01
2008-09-26
41.75 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 6.549.255 ZŁOTYCH
012149187
HYUNG CHUL KIM
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2008-09-26
IN KIM
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2008-09-26
MONIKA KATARZYNA DRAB
Członek Organu Nadzoru
2001-10-01
2008-09-26
JAN BĄKOWSKI
Powiernik
2001-11-28
2008-09-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
IN-HO ROH
PREZES ZARZĄDU
2001-10-01
2008-09-26
MOON-GOO AHN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-01
2008-09-26
JERZY KALISZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-01
2008-09-26
2001-10-01
2001-11-28
"DAEWOO ENGINEERING AND CONSTRUCTION POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie