KRS 0000092711
NIP5213183984
REGON01749047100000
Nazwa"DOMDOOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOMDOOR
Data rejestracji 19 lut 2002 (23 lata temu) 19 lut 2002
Data usunięcia 21 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WSPÓLNA, 62, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 347000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2863Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #3614B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKAŃCZANIA MEBLI #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁALAMBATIK INVERSIONES S.L.
Wspólnik
2002-02-19
2006-01-10
694 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 347.000 PLN
Wspólnik
2006-01-10
2006-09-15
694 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 347000 ZŁ
00513714600000
GRAŻYNA ALICJA RZUCIDŁO
Wspólnik
2006-09-15
2020-04-21
347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 173.500 ZŁ
MIROSŁAW ZDZISŁAW KOWALSKI
Wspólnik
2006-09-15
2020-04-21
347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 173.500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
XAVIER ROBERT FERNANDEZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-19
2006-01-10
CARLOS ISMAEL PELEGRIN GONZALEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-19
2006-01-10
MIROSŁAW ZDZISŁAW KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-10
2006-09-15
ZBIGNIEW WITOLD RZUCIDŁO
PREZES ZARZĄDU
2006-09-15
2012-06-28
2002-02-19
2002-04-23
BARTYCKA, 24/26, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
2002-04-23
2004-07-23
MODLIŃSKA, 248, WARSZAWA, 03-152, WARSZAWA, POLSKA
2004-07-23
2005-12-06
MODLIŃSKA, 240 B, WARSZAWA, 03-152, WARSZAWA, POLSKA
2005-12-06
2006-09-15
WARECKA, 11, WARSZAWA, 00-034, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie