KRS 0000056782
NIP5730003870
REGON00015079700000
NazwaFORTUM CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFORTUM CZĘSTOCHOWA
Data rejestracji 07 gru 2001 (23 lata temu) 07 gru 2001
Data usunięcia 17 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BRZEŹNICKA, 32/34, CZĘSTOCHOWA, 42-215, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 164450000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 136450000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji16445000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4950 TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHBOGDAN MARIAN JAGODA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2003-12-23
KRZYSZTOF ADAM MATYJASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-23
2005-01-28
JADWIGA ZOFIA OLEWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-27
2005-01-28
MIKAEL LEMSTROM
Członek Organu Nadzoru
2009-12-24
2010-05-17
KAROL KRASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-12-24
2010-05-17
RYSZARD WINCENTY KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2005-01-27
MAGDALENA BEATA BĄKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-07
2002-11-21
ZDZISŁAW TADEUSZ OLEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2009-12-24
WIESŁAWA NIEGODZISZ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2008-08-06
MAREK GRZEGORZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-30
2009-07-21
JACEK MIROSŁAW PIOTROWSKI
Prokurent
2005-01-28
2006-03-17
ŁĄCZNA
JACEK MARIA BABICZ
Prokurent
2005-01-28
2009-11-30
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW KAZIMIERZ CHMIELEWSKI
Prokurent
2006-04-11
2007-08-30
ŁĄCZNA
ANDRZEJ JAROSŁAW ŻYŁA
Prokurent
2008-05-28
2009-11-30
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WŁODZIMIERZ STANISŁAW FAJER
Prokurent
2008-05-28
2009-11-30
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRYSTYNA MARIA DĘBSKA
Prokurent
2003-12-23
2008-05-28
ŁĄCZNA
BOGDAN MARIAN JAGODA
Prokurent
2005-01-28
2008-05-28
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (Z REJESTRU SPÓŁKI-RHB NR 2427).
SKARB PAŃSTWA
Jedyny Akcjonariusz
2001-12-07
2005-01-28
2001-12-07
2005-01-28
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-07
2006-03-17
POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ, 2, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie