KRS 0000071381
NIP6751184920
REGON35145126800000
NazwaGEOFIZYKA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGEOFIZYKA KRAKÓW
Data rejestracji 15 gru 2001 (23 lata temu) 15 gru 2001
Data usunięcia 05 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUKASIEWICZA, 3, KRAKÓW, 31-429, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 64400000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6751184920
data rejestracji 01 lip 1998
status Czynny
09124062921111001095430749
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
22109011860000000144584736
SANPL 1 Oddział w Katowicach
ul. Wita Stwosza 2 40-036 Katowice POLSKA
28124047221111000048547383
PEKAO XI Oddział w Krakowie
ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
43124047221978000048527431
PEKAO XI Oddział w Krakowie
ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
64124047221787000048559689
PEKAO XI Oddział w Krakowie
ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #0910Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #0610Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ #0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAJERZY MIECZYSŁAW TRELA
Beneficjent
PIOTR ANTONIK
Beneficjent
TOMASZ PAWEŁ BIEL
Beneficjent
JERZY MIECZYSŁAW TRELA
reprezentant
PIOTR ANTONIK
reprezentant
Wspólnik
2001-12-15
2012-07-05
64.400 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 64.400.000 ZŁOTYCH
01221673600000
JÓZEF KROWIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2004-08-12
MAREK HOFFMANN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2002-09-16
STANISŁAW WIKTOR KORNAŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2002-09-16
JAN KRUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2002-09-16
JAROSŁAW BAŁASZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-15
2008-12-31
STANISŁAW BIAŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2005-07-15
BOGDAN WALDEMAR MUSIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2005-07-15
WALDEMAR ARTUR WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-16
2003-01-10
JAN STANISŁAW KRUCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-13
2006-08-21
TADEUSZ MARIAN DE LEHENSTEIN WERNDL
Członek Organu Nadzoru
2008-10-24
2011-07-22
JÓZEF RYDZ
Prokurent
2001-12-15
2002-09-16
SAMOISTNA
CECYLIA LUCYNA STASZKO
Prokurent
2002-09-16
2012-07-05
SAMOISTNA
JERZY MIECZYSŁAW TRELA
Beneficjent
LIKWIDATOR
PIOTR ANTONIK
Beneficjent
LIKWIDATOR
TOMASZ PAWEŁ BIEL
Beneficjent
SYNDYK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
LEOPOLD SUŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2012-07-05
ANDRZEJ KABŁAK ZIEMBICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2005-04-19
STANISŁAW JACEK SZABELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2012-07-05
JACEK MARIAN PALUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-15
2012-07-05
MARCIN JAN STEFAŃSKI
WICEPREZES
2005-04-19
2012-07-05
2001-12-15
2012-07-05
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-15
2012-07-05
GEOFIZYKA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-15
2012-07-05
ŁUKASIEWICZA, 3, KRAKÓW, 31-429, KRAKÓW, POLSKA
2011-02-03
2012-07-05
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2011-02-03
2012-07-05
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2011-02-03
2012-07-05
4313Z - WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
2011-02-03
2012-07-05
0910Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
2011-02-03
2012-07-05
0990Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
2011-02-03
2012-07-05
0610Z - GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ
2011-02-03
2012-07-05
0620Z - GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO
2011-02-03
2012-07-05
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2011-02-03
2012-07-05
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2011-02-03
2012-07-05
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie