KRS 0000020042
NIP5252222725
REGON01732553600000
Nazwa"US.EN.EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUS.EN.EKO
Data rejestracji 21 cze 2001 (23 lata temu) 21 cze 2001
Data usunięcia 14 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CHMIELNA, 73, WARSZAWA, 00-801, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 24000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252222725
data rejestracji 01 kwi 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 kwi 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEJACEK MARCIN BIENIAK
Beneficjent
RADOSŁAW DUDZIŃSKI
zgłaszający - prokurent
"SER.EN.I.A SERVIZI ENERGETICI IDRICI AMBIENTALI" S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Wspólnik
2001-06-21
2018-10-08
42.462 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.231.000,00 ZŁOTYCH
GMINA MIASTO BRODNICA
Wspólnik
2003-04-22
2005-04-22
20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH POLSKICH
000523413
SIMEST S.P.A.
Wspólnik
2005-04-22
2012-02-28
3550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1775000 ZŁOTYCH
E.S.T.R.A. S.P.A ENERGIA SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE
Wspólnik
2018-10-08
2020-02-10
48.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000.000,00 ZŁ
Wspólnik
2020-02-10
2023-12-14
48.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000.000,00 ZŁ
36187574700000
ATHOS VESTRINI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-05
2020-05-27
ENRICO MARIOTTI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-05
2020-05-27
JACEK MARCIN BIENIAK
Członek Organu Nadzoru
2018-09-05
2023-12-14
MARIOLA NIZIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2020-05-27
2023-12-14
MACIEJ PIOTR IWANEJKO
Członek Organu Nadzoru
2020-05-27
2023-12-14
EWA BIENIAK
Członek Organu Nadzoru
2020-05-27
2023-12-14
ATHOS VESTRINI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-29
2012-10-23
MARIA JOLANTA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-29
2005-12-29
MAREK JÓZEF ŁUKASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-29
2005-12-29
MARIUSZ WŁADYSŁAW MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2012-10-23
RADOSŁAW DUDZIŃSKI
Prokurent
2019-12-19
2023-12-14
SAMOISTNA
JACEK MARCIN BIENIAK
Beneficjent
POSIADANIE 100% AKCJI SPOŁKI AKCYJNEJ POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZOO POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MASSIMO DELLA GIOVAMPAOLA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-14
2005-12-29
MICHAŁ ANTONI SZUBSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-10-31
2020-05-27
MARTA BARBARA IWANEJKO
PREZES ZARZĄDU
2020-05-27
2020-11-20
JACEK MARCIN BIENIAK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU.
2020-11-20
2023-01-12
MICHAŁ ANTONI SZUBSKI
PREZES ZARZĄDU
2023-01-12
2023-12-14
SEBASTIAN LESZEK RYSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-21
2002-08-14
MASSIMO DELLA GIOVAMPAOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-29
2010-03-25
JAROSŁAW RADACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-29
2005-06-02
ALFIO ROMITI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-29
2010-03-25
ALBERTO CIOLFI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-29
2012-10-23
2001-06-21
2003-04-22
NOWY ŚWIAT, 39, WARSZAWA, 00-029, WARSZAWA, POLSKA
2003-04-22
2005-04-22
MOKOTOWSKA, 59, WARSZAWA, 00-542, WARSZAWA, POLSKA
2005-04-22
2011-05-17
SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
2012-06-01
2016-06-24
WIDOK, 8, WARSZAWA, 00-023, WARSZAWA, POLSKA
2016-06-24
2020-02-10
UL. WIEJSKA, 17, WARSZAWA, 00-480, WARSZAWA, POLSKA
2020-02-10
2021-01-15
UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI, 5, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie