KRS 0000437989
NIP6772372093
REGON12271475900000
NazwaMTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 08 lis 2012 (12 lat temu) 08 lis 2012
Data usunięcia 02 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres J. LEA, 202A, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAWspólnik
2012-11-08
2018-05-02
12146163500000
Wspólnik
2012-11-08
2014-11-17
12240961900000
JACEK MARCIN BIENIAK
Wspólnik
2012-11-08
2016-06-14
STANISŁAW PIWOWARCZYK
Wspólnik
2012-11-08
2018-05-02
MAREK JAN KOŹMIŃSKI
Wspólnik
2012-11-08
2018-05-02
PAWEŁ BOCZAR
Wspólnik
2012-11-08
2016-06-14
KRZYSZTOF GACZOREK
Wspólnik
2014-11-17
2018-05-02
Likwidator
2016-03-24
2018-05-02
12146163500000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. "MTS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. W SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZA - "MTS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRZY ZOBOWIĄZANIACH CIĄGŁYCH ZA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRZYJMUJE SIĘ WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ, KTÓRA MA ZOSTAĆ SPEŁNIONA W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM JEDNEGO ROKU. B) WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, W KTÓREJ SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM WYMAGA ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PREZESEM ZARZĄDU JEST MAREK KOŹMIŃSKI, WICEPREZESEM ZARZĄDU JEST TOMASZ PASEK.
Członek Organu Reprezentacji
2012-11-08
2016-03-24
12146163500000
2012-11-08
2013-06-03
"MK9 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-06-03
2016-03-24
"MTS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2012-11-08
2013-05-24
POZNAŃSKA, 6, KRAKÓW, 30-012, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie