KRS 0000070591
NIP6570081470
REGON29062237200000
NazwaZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH "SHL" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH "SHL"
Data rejestracji 11 gru 2001 (23 lata temu) 11 gru 2001
Data usunięcia 08 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZAGNAŃSKA, 27, KIELCE, 25-528, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 27000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 27000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2700000
Dane podatkowe
NIP 6570081470
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2011Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHVINCENZO PERRIS
reprezentant
1945-08-16
GIANLUCA CANAVERO
reprezentant
GABRIELE PERRIS MAGNETTO
reprezentant
1968-06-23
ALESSANDRO AMBERTI
reprezentant
1975-01-31
RAFFAELLA PERRIS MAGNETTO
Beneficjent
1969-07-08
GABRIELE PERRIS MAGNETTO
Beneficjent
1968-06-23
GIOVANNI CANAVERO
Prokurent
2014-07-10
2017-11-07
SAMOISTNA
RAFFAELLA PERRIS MAGNETTO
Członek Organu Nadzoru
2001-12-11
2021-04-08
1969-07-08
MAURO MONTALDO
Członek Organu Nadzoru
2001-12-11
2007-11-29
JERZY STANISŁAW BOROŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-11
2007-11-29
BARBARA WAJS
Członek Organu Nadzoru
2001-12-11
2009-06-12
KRZYSZTOF ULEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-11
2018-06-28
JACEK MARCIN BIENIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-29
2009-06-12
OSVALDO BLANC
Członek Organu Nadzoru
2018-06-28
2019-08-07
GIOVANNI CANAVERO
Członek Organu Nadzoru
2019-08-07
2021-04-08
EZIO AZZOLINI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-29
2014-10-01
JACEK BIENIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-12-10
2021-04-08
RAFFAELLA PERRIS MAGNETTO
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE - POŚREDNI WŁAŚCICIEL 26,24% AKCJI ZAKŁADÓW WYROBÓW METALOWYCH SHL S.A. JAKO WŁAŚCICIEL: 3,33% AKCJI CLN SPA ORAZ 49% UDZIAŁÓW SOFRINEX HOLDING SRL - SPÓŁEK PRAWA WŁOSKIEGO. SOFRINEX HOLDING SRL POSIADA 47,95% AKCJI CLN SPA. CLN SPA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM (97,8%) WSPÓLNIKIEM MA SRL. MA SRL JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM MA POLSKA S.A. MA SRL I MA POLSKA S.A. SĄ WSPÓLNIKAMI DP METAL PROCESSING SP. Z O.O. KTÓRA Z KOLEI JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM ZAKŁADÓW WYROBÓW METALOWYCH "SHL"S.A.
GABRIELE PERRIS MAGNETTO
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE - POŚREDNI WŁAŚCICIEL 42,54 % AKCJI ZAKŁADÓW WYROBÓW METALOWYCH SHL S.A. JAKO WŁAŚCICIEL: 20% AKCJI CLN SPA ORAZ 49% UDZIAŁÓW SOFRINEX HOLDING SRL - SPÓŁEK PRAWA WŁOSKIEGO. SOFRINEX HOLDING SRL POSIADA 47,95% AKCJI CLN SPA. CLN SPA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM (97,8%) WSPÓLNIKIEM MA SRL. MA SRL JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM MA POLSKA S.A. MA SRL I MA POLSKA S.A. SĄ WSPÓLNIKAMI DP METAL PROCESSING SP. Z O.O. KTÓRA Z KOLEI JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM ZAKŁADÓW WYROBÓW METALOWYCH "SHL"S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
VINCENZO PERRIS
PREZES
2001-12-11
2016-09-15
1945-08-16
GIOVANNI CANAVERO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-11
2006-12-15
GIOVANNI CANAVERO
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
2006-12-15
2008-05-07
GIOVANNI CANAVERO
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-05-07
2014-10-01
ZBIGNIEW GURGUL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-15
2009-12-10
GABRIELE PERRIS MAGNETTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-29
2012-05-17
1968-06-23
GIANLUCA CANAVERO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-01
2021-04-08
VINCENZO PERRIS
PREZES ZARZĄDU
2017-06-07
2021-04-08
1945-08-16
GABRIELE PERRIS MAGNETTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-07
2021-04-08
1968-06-23
ALESSANDRO AMBERTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-07
2021-04-08
1975-01-31
2001-12-11
2003-01-31
ZAGNAŃSKA, 27, KIELCE, 25-953, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie