KRS 0000027185
REGON01212420100000
Nazwa"BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP"
Krótka nazwaBENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP
Data rejestracji 18 lip 2001 (23 lata temu) 18 lip 2001
Data usunięcia 11 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RYDYGIERA, 21 A, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26013700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 26013700,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji260137
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6601Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIJOSE RAMONA SORIANO ROUCO
Członek Organu Nadzoru
2002-01-09
2003-07-28
LUCIANO ROASIO
Członek Organu Nadzoru
2002-07-26
2003-07-28
FABRICE D'ARCHE
Członek Organu Nadzoru
2003-07-28
2004-08-25
FRANCESCO TORRI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-25
2005-01-10
RUDOLF ERTL
Członek Organu Nadzoru
2006-01-12
2008-12-11
ERICH LEISZ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-12
2008-12-11
FRANZ FUCHS
Członek Organu Nadzoru
2006-01-12
2008-12-11
ANDREA VARESE
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2001-09-25
CARLO FRANCESCO BELLINGERI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2006-01-12
KRZYSZTOF ULEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-18
2002-07-26
SEBASTIANO IVAN FIORILLO
Prokurent
2003-01-14
2003-10-15
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TORO TARGA ASSICURAZIONI S.A.
Jedyny Akcjonariusz
2005-01-10
2005-12-08
WIENER STADTISCHE ALLGEMEINE VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Jedyny Akcjonariusz
2005-12-08
2008-12-11
2001-07-18
2005-01-03
FIAT UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2005-01-03
2007-08-06
"BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-18
2002-07-26
PUŁAWSKA, 405, WARSZAWA, 02-807, WARSZAWA, POLSKA
2002-07-26
2007-08-06
PUŁAWSKA, 405, WARSZAWA, 02-801, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie