KRS 0000011726
NIP5271067881
REGON01180557700000
NazwaBENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP
Krótka nazwaBENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP
Data rejestracji 15 maj 2001 (23 lata temu) 15 maj 2001
Data usunięcia 09 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 162A, WARSZAWA, 02-342, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 245263700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 245263700,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji24526370
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRATFRANZ FUCHS
Członek Organu Nadzoru
2006-05-05
2014-10-09
ERICH LEISZ
Członek Organu Nadzoru
2006-05-05
2010-06-29
HANS PETER HAGEN
Członek Organu Nadzoru
2010-06-29
2014-10-09
FRANZ KOSYNA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-29
2011-07-08
ROLAND GOLDSTEINER
Członek Organu Nadzoru
2011-07-08
2014-10-09
WOLFGANG PETSCHKO
Członek Organu Nadzoru
2011-07-08
2014-10-09
DIETER FROHLICH
Członek Organu Nadzoru
2011-07-08
2014-10-09
JÓZEF PALINKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-14
2006-05-05
MAREK ŚWIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-14
2006-05-05
MARCIN PARZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-14
2006-05-05
RENATA NEIDROWSKA
Prokurent
2001-05-15
2006-05-05
ODDZIELNA
MARTIN STENITZER
Prokurent
2009-09-01
2014-10-09
ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z INNYM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM, W GRANICACH UDZIELONEGO IM UMOCOWANIA. PEŁNOMOCNICTWO POWINNO BYĆ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI UDZIELONE NA PIŚMIE.
TOMASZ TELEJKO
PREZES ZARZĄDU
2001-05-15
2012-10-09
EWA TYLMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-15
2003-02-24
SIMON ANDREW BERRIDGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-15
2002-01-23
JAMES MARSHALL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-15
2002-08-26
PRZEMYSŁAW MAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-08
2012-10-09
KRZYSZTOF WOJCIECH KUCHTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-28
2014-10-09
PIOTR STANISŁAW MOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-18
2006-06-29
KAZIMIERZ PAWEŁ BISEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-26
2010-05-07
WOLFGANG STOCKMEYER
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-09
2012-12-04
WOLFGANG STOCKMEYER
PREZES ZARZĄDU
2012-12-04
2014-10-09
2001-05-15
2004-11-05
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ROYAL PBK SPÓŁKA AKCYJNA
2004-11-05
2008-10-30
ROYAL POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-15
2006-05-05
WSPÓLNA, 47/49, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-05
2006-06-29
RYDYGIERA, 21, WARSZAWA, 01-793, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie