KRS 0000060693
REGON01740312400000
NazwaNYKREDIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNYKREDIT POLSKA
Data rejestracji 14 lis 2001 (23 lata temu) 14 lis 2001
Data usunięcia 17 maj 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMANYKREDIT A/S
Wspólnik
2001-11-14
2004-05-17
2000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCINOMINALNEJ 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH.
LECH SZYMON GAJEWSKI
Likwidator
2003-07-30
2004-05-17
ERIK BJERG URSKOV
Członek Organu Nadzoru
2001-11-14
2004-05-17
JOERGEN PETER WOHNSEN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-14
2004-05-17
JÓZEF PALINKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-14
2004-05-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
STEFFEN JOHANSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-14
2002-01-18
LECH SZYMON GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-18
2003-07-30
2001-11-14
2003-07-30
NYKREDIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-14
2003-05-10
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie