KRS 0000239158
NIP1070002476
REGON14020665800000
NazwaNYKREDIT REALKREDIT A/S SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNYKREDIT REALKREDIT A/S SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaNYKREDIT REALKREDIT AKTIESELSKAB AKTIESELSKAB
Data rejestracji 08 sie 2005 (19 lat temu) 08 sie 2005
Data usunięcia 05 mar 2020 05 mar 2020
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego KALVEBOD BRYGGE, 1-3, DK-1780, KOPENHAGA, DANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1070002476
data rejestracji 01 wrz 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEKNUD ERIK BORUP
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2010-02-18
STEEN ERTBERG CHRISTENSEN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2020-03-05
HANS HOUGAARD BANG HANSEN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2020-03-05
SUSANNE MOLLER NIELSEN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2020-03-05
LEIF BRIAN VINTHER
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2020-03-05
HENRIK LAUSTSEN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2010-02-18
PETER BOISEN BRAMSEN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2010-02-18
JENS ERIK UDSEN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2020-03-05
KRISTIAN BENGAARD
Członek Organu Nadzoru
2010-02-18
2020-03-05
LISBETH GRIMM
Członek Organu Nadzoru
2010-02-18
2020-03-05
LECH GAJEWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-08-08
2018-11-08
LECH SZYMON GAJEWSKI
Likwidator
2018-11-08
2020-03-05
ORGAN REPREZENTACJIRADA NADZORUJĄCO-ZARZĄDZAJĄCA/ZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNIE CAŁA RADA NADZORUJĄCO-ZARZĄDZAJĄCA, PRZEWODNICZĄCY LUB WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORUJĄCO-ZARZĄDZAJĄCEJ WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM RADY NADZORUJĄCO-ZARZĄDZAJĄCEJ, JEDEN CZŁONEK RADY NADZORUJĄCO-ZARZĄDZAJĄCEJ WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PETER ENGBERG JENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR KONCERNU
2005-08-08
2010-02-18
PETER ENGBERG JENSEN
CZŁONEK ZARZĄDU - KIEROWNIK KONCERNU
2010-02-18
2018-11-08
PER INGEMANN LADEGAARD
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR KONCERNU
2005-08-08
2018-11-08
KNUD ERIK BORUP
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORUJĄCO-ZARZĄDZAJĄCEJ
2005-08-08
2010-02-18
PETER BOISEN BRAMSEN
CZŁONEK RADY NADZORUJĄCO-ZARZĄDZAJĄCEJ
2005-08-08
2010-02-18
MICHAEL DIMSITS
CZŁONEK RADY NADZORUJĄCO-ZARZĄDZAJĄCEJ
2005-08-08
2010-02-18
HANS JORGEN SEJER IVERSEN
CZŁONEK RADY NADZORUJĄCO-ZARZĄDZAJĄCEJ
2005-08-08
2010-02-18
OLE LEIF MALTESEN
CZLONEK RADY NADZORUJĄCO-ZARZĄDZAJĄCEJ
2005-08-08
2010-02-18
NINA SMITH
CZŁONEK RADY NADZORUJĄCO-ZARZĄDZAJĄCEJ
2005-08-08
2018-11-08
OLE STEFFENSEN
CZŁONEK RADY NADZORUJĄCO-ZARZĄDZAJĄCEJ
2005-08-08
2010-02-18
2005-08-08
2018-11-08
NYKREDIT REALKREDIT A/S SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE
2005-08-08
2017-12-14
NYKREDIT REALKREDIT A/S SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie