KRS 0000081384
NIP5251560437
REGON01227549500000
NazwaFITCH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFITCH POLSKA
Data rejestracji 18 sty 2002 (23 lata temu) 18 sty 2002
Data usunięcia 07 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 271492,32 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 271492,32 PLN
Wartość nominalna akcji1,32 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji205676
Dane podatkowe
NIP 5251560437
data rejestracji 01 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWKATHRYN RUSSELL
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2004-09-08
DAVID SAMUEL
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2010-01-07
PAUL TAYLOR
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2010-01-07
BERNARD DE LATTRE
Członek Organu Nadzoru
2005-09-20
2010-01-07
DAVID SAMUEL
Członek Organu Nadzoru
2010-01-07
2020-09-07
TREVOR PITMAN
Członek Organu Nadzoru
2010-11-08
2015-12-28
DAVID WHARRIER
Członek Organu Nadzoru
2011-11-22
2020-09-07
IAN LINNELL
Członek Organu Nadzoru
2015-12-28
2020-09-07
BERNARD DE LATTRE
Członek Organu Nadzoru
2010-01-07
2011-11-22
TREVOR PITMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-01-18
2004-09-08
TATIANA STRONSKA HAWKINS
Prokurent
2002-01-18
2014-09-05
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE KAŻDEJ Z CZYNNOŚCI WSKAZANYCH PONIŻEJ WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU: (I) ZAWIERANIE I NEGOCJOWANIE WSZELKICH UMÓW DOTYCZĄCYCH NADANIA, AKTUALIZACJI LUB MONITOROWANIA RATINGÓW ORAZ INNYCH PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN W POWYŻSZYCH UMOWACH; (II) REPREZENTOWANIE SPÓŁKI W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH ORAZ W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCYCH NADANIA, AKTUALIZACJI LUB MONITOROWANIA RATINGÓW ORAZ INNYCH PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ (W TYM MIĘDZY INNYMI PODPISYWANIE OFERT) ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN W UMOWACH ZAWARTYCH W POWYŻSZYCH POSTĘPOWANIACH; (III) PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYPŁATĄ WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKOM SPÓŁKI ORAZ UISZCZANIEM CZYNSZU NAJMU; (IV) DOKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ROZLICZANIEM I REGULOWANIEM: (A) PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH; (B) PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH, DO KTÓREGO OBLICZENIA, POTRĄCENIA I ZAPŁATY SPÓŁKA JEST ZOBOWIĄZANA JAKO PŁATNIK, (C) SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ORAZ INNYCH NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH, DO KTÓRYCH ROZLICZANIA I REGULOWANIA SPÓŁKA ZOBOWIĄZANA JEST JAKO PRACODAWCA, (D) PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT). PRZY CZYM CZYNNOŚCI WYMIENIONE W PUNKTACH (I) -(IV) MOGĄ BYĆ DOKONYWANE BEZ WZGLĘDU NA ICH WARTOŚĆ; (V) ZAWIERANIE UMÓW, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁ BRUTTO.
CLEMENS FRECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-15
2019-08-05
JOSE MARÍA SANTOS GONZÁLEZ
PREZES ZARZĄDU
2017-05-12
2017-08-11
MAŁGORZATA ELŻBIETA KLENIEWSKA WODTKE
PREZES ZARZĄDU
2017-08-11
2020-09-07
WOJCIECH LIPKA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-18
2004-09-08
PIOTR KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-18
2005-09-20
PIOTR KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-20
2017-05-12
ANDREW PHILPOTT
PREZES ZARZĄDU
2004-09-08
2004-11-24
JENS SCHMIDT-BÜRGEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-26
2015-07-28
JOSE SANTOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-28
2016-06-15
ELŻBIETA TERESA KAMIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-18
2005-09-20
2002-01-18
2002-02-15
ŚRODKOWOEUROPEJSKIE CENTRUM RATINGU I ANALIZ SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-18
2004-11-24
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 44, WARSZAWA, 00-024, WARSZAWA, POLSKA
2004-11-24
2010-11-08
ZIELNA, 37, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie