KRS 0000022611
REGON01151891000000
NazwaPOWSZECHNY BANK KREDYTOWY SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE
Krótka nazwaPOWSZECHNY BANK KREDYTOWY W WARSZAWIE
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 07 mar 2002 07 mar 2002
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TOWAROWA, 25 A, WARSZAWA, 00-958, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 146687575,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 64050000,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji29337515
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIACHRISTINE ANNE BOGDANOWICZ BINDERT
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-03-07
ERICH HAMPEL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-03-07
1951-02-25
KRYSTYNA MARIA GAWLIKOWSKA HUECKEL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-03-07
MARTIN GRULL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-03-07
ANNA KRAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-03-07
WOLFGANG HALLER
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-03-07
FRIEDRICH KADRNOSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-03-07
MICHAEL MENDEL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-03-07
HANNA SOKÓŁ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2001-11-26
KAROL MIŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2002-03-07
ELŻBIETA DANUTA RATAJCZAK
Prokurent
2001-07-09
2002-03-07
OGÓLNA
ROBERT JERZY LITWIN
Prokurent
2002-02-25
2002-03-07
OGÓLNA
KRYSTYNA IZABELLA KUPECKA
Prokurent
2001-07-09
2002-03-07
OGÓLNA
KRYSTYNA SZEWCZYK
Prokurent
2001-07-09
2002-03-07
OGÓLNA
ANDRZEJ KAROL OGRODNIK
Prokurent
2001-07-09
2002-03-07
OGÓLNA
ADAM BARTOSZ PARFINIEWICZ
Prokurent
2001-07-09
2002-03-07
OGÓLNA
FRIEDRICH TUPY
Prokurent
2001-07-09
2002-03-07
OGÓLNA
KRZYSZTOF PUCHTA
Prokurent
2001-07-09
2002-02-25
OGÓLNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU BANKU - SAMODZIELNIE 2) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BANKU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU BANKU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ PROKURENCI
ANDRZEJ ANTONI PODSIADŁO
PREZES ZARZĄDU BANKU
2001-07-09
2002-02-25
KAZIMIERZ MAŁECKI
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
2001-07-09
2001-12-18
STEFAN TWARDAK
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
2001-07-09
2002-03-07
JACEK MOŚCICKI
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
2001-07-09
2001-12-18
PETER REICHENWALLNER
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
2001-07-09
2001-09-13
ALEXANDER PICKER
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU
2001-07-09
2002-03-07
NIELS LUNDORFF
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU
2001-07-09
2002-03-07
MARIUSZ CEZARY GRENDOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU BANKU
2001-09-13
2002-03-07
MIROSŁAW BONIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU BANKU
2001-09-13
2002-03-07
2001-07-09
2002-03-07
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-09
2002-03-07
POWSZECHNY BANK KREDYTOWY SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE
2001-07-09
2002-03-07
TOWAROWA, 25 A, WARSZAWA, 00-958, WARSZAWA, POLSKA
2001-07-09
2002-03-07
6512A - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA
2001-07-09
2002-03-07
6521Z - LEASING FINANSOWY
2001-07-09
2002-03-07
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE
2001-07-09
2002-03-07
6712Z - PROWADZENIE NA ZLECENIE OPERACJI NA RYNKACH FINANSOWYCH
2001-07-09
2002-03-07
6720Z - DZIAŁALNOŚĆ AKWIZYCYJNA NA RZECZ OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
2001-07-09
2002-03-07
7012Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-07-09
2002-03-07
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-07-09
2002-03-07
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie