KRS 0000022513
REGON51132175700000
NazwaAUTO ALARM CENTER CLIFFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAUTO ALARM CENTER CLIFFORD
Data rejestracji 11 lip 2001 (23 lata temu) 11 lip 2001
Data usunięcia 30 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁODYGOWA, 25, WARSZAWA, 03-687, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 494000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #504 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #316 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #343 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOWITOLD SOSNOWSKI
Wspólnik
2001-07-11
2008-12-30
937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 468.500 ZŁOTYCH
PAWEŁ SOSNOWSKI
Wspólnik
2006-01-16
2006-02-03
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI DZIELI SIĘ NA 988 RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI 500 ZŁ. KAŻDY UDZIAŁ
TOMASZ TADEUSZ DOPADKO
Wspólnik
2008-02-04
2008-12-30
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 500 ZŁOTYCH
WITOLD SOSNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2006-01-16
ANNA ELŻBIETA SOSNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2008-12-30
PAWEŁ SOSNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-19
2008-11-13
ROBERT KORYBUT DASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-11
2005-01-19
WITOLD RUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-16
2007-02-14
WITOLD SOSNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-14
2008-12-30
BARTŁOMIEJ PAWEŁ BARBARSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-13
2008-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ZBIGNIEW OBRĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-11
2001-10-22
BEATA TERESA ŚWIERŻEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-11
2005-01-19
MARCIN ROBERT FIDOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-10
2005-07-14
WITOLD SOSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-16
2007-02-14
KAROL MIŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-16
2007-02-14
KAROL MIŁKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-14
2008-12-30
TOMASZ TADEUSZ DOPADKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-01-16
2007-02-14
TOMASZ TADEUSZ DOPADKO
PREZES ZARZĄDU
2007-02-14
2008-12-30
TOMASZ ANDRZEJ KOLCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-22
2003-05-07
TOMASZ TADEUSZ DOPADKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-07
2006-01-16
2001-07-11
2008-12-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-11
2008-12-30
AUTO ALARM CENTER CLIFFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-11
2008-12-30
ŁODYGOWA, 25, WARSZAWA, 03-687, WARSZAWA, POLSKA
2001-07-11
2008-12-30
501 - SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2001-07-11
2008-12-30
502 - OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA
2001-07-11
2008-12-30
503 - SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
2001-07-11
2008-12-30
504 - SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
2001-07-11
2008-12-30
316 - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-07-11
2008-12-30
343 - PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW
2001-07-11
2008-12-30
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2001-07-11
2008-12-30
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie