KRS 0000219686
NIP1070001152
REGON01584249200000
NazwaSYGMA BANQUE SOCIETE ANONYME (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaSYGMA BANQUE SOCIETE ANONYME (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaSYGMA BANQUE SOCIETE ANONYME
Data rejestracji 15 paź 2004 (20 lat temu) 15 paź 2004
Data usunięcia 04 sie 2015 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres SUWAK, 3, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego RUE DE LONDRES, 18, PARYŻ, 75009, PARYŻ, FRANCJA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTUJEAN-REMY MARTINEZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-02-16
2014-09-09
GRZEGORZ BRONISŁAW ROJEWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-01-25
2015-03-18
ANNA URSZULA SZWAJ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-01-08
2015-08-04
ADAM BARTOSZ PARFINIEWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-03-18
2015-08-04
STEPHAN LAURENT GUGLIERI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-10-15
2007-04-26
ADAM PAWEŁ ROMANOWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-10-15
2005-11-29
MAŁGORZATA ŻÓŁTAŃSKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-11-29
2015-01-08
PHILIPPE JOSEPH SANTINI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-04-26
2012-01-25
STEPHANE TANTER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-10-12
2012-03-21
KRZYSZTOF ZAJĄC
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-11-10
2012-09-21
PHILIPPE JEAN LEMOINE
Członek Organu Nadzoru
2004-10-15
2014-11-07
MICHEL PHILIPPIN
Członek Organu Nadzoru
2004-10-15
2012-01-16
LASER COFINOGA SOCIETE ANONYME SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA FRANCUSKIEGO
Członek Organu Nadzoru
2004-10-15
2015-08-04
SOFICARTE
Członek Organu Nadzoru
2004-10-15
2012-06-19
RAFFAELE CICALA
Członek Organu Nadzoru
2012-01-16
2014-11-07
ORGAN REPREZENTACJIDYREKTOR GENERALNY
Sposób reprezentacjiDYREKTOR GENERALNY SAMODZIELNIE ALBO DYREKTOR GENERALNY UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE
JEAN LOUIS CAMBLIN
DYREKTOR GENERALNY
2004-10-15
2009-06-04
JEAN DARRIEU
DYREKTOR GENERALNY UPOWAŻNIONY
2005-01-28
2012-01-16
RAFFAELE CICALA
DYREKTOR GENERALNY
2012-01-16
2014-11-07
PHILIPPE REFFAY
DYREKTOR GENERALNY UPOWAŻNIONY
2014-11-07
2015-08-04
ERIC GODHER
DYREKTOR GENERALNY
2009-06-04
2012-01-16
LAURENT DAVID
DYREKTOR GENERALNY
2014-11-07
2015-08-04
2004-10-15
2007-06-01
AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
2004-10-15
2010-11-10
RUE DES ARCHIVES, 66, PARYŻ, 75003, PARYŻ, FRANCJA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie