KRS 0000016152
REGON01724763500000
Nazwa"ACCORD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaACCORD POLSKA
Data rejestracji 01 cze 2001 (23 lata temu) 01 cze 2001
Data usunięcia 09 paź 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TECHNICZNA, 2H, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #366 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABANQUE ACCORD SA
Wspólnik
2001-06-01
2003-10-09
2.754 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.754.000,00 PLN
COFINOGA SOCIETE ANONYME
Wspólnik
2002-12-10
2003-10-09
2.646 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.646.000,00 PLN
DAMIEN GUERMONPREZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2003-10-09
JEAN DARRIEU
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2003-10-09
JEAN PIERRE VIBOUD
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2003-10-09
DEBBIE ALLMEY
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2003-09-03
ANTOINE DEHELLY
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2003-10-09
GUY DE FELCOURT
Członek Organu Nadzoru
2003-09-03
2003-10-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
DAMIEN GUERMONPREZ
PREZES ZARZĄDU
2001-06-01
2002-12-10
THIERRY DINARD PIERRE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-01
2002-12-10
JEAN PIERRE VIBOUD
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-01
2002-12-10
PHILIPPE ANDRE JOIE
PREZES ZARZĄDU
2002-12-10
2003-10-09
2001-06-01
2003-10-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-01
2003-10-09
"ACCORD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-01
2003-10-09
TECHNICZNA, 2H, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2001-06-01
2003-10-09
6522Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2001-06-01
2003-10-09
6420G - POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
2001-06-01
2003-10-09
7413Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2001-06-01
2003-10-09
7440Z - REKLAMA
2001-06-01
2003-10-09
6330A - DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY
2001-06-01
2003-10-09
6330B - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY
2001-06-01
2003-10-09
6330C - DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH
2001-06-01
2003-10-09
6330D - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA
2001-06-01
2003-10-09
6720Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI
2001-06-01
2003-10-09
366 - PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie