KRS 0000170776
NIP5272218431
REGON01495255700000
NazwaFINPLUS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFINPLUS
Data rejestracji 29 sie 2003 (21 lat temu) 29 sie 2003
Data usunięcia 06 maj 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SUWAK, 3, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 59200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 59200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji118400
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2465Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF ZAJĄC
Prokurent
2012-01-25
2012-11-21
SAMOISTNA
EWA EDYTA MĄDRA
Likwidator
2012-11-21
2014-05-06
MICHEL RENE PHILIPPIN
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2004-06-15
JEAN DARRIEU
Członek Organu Nadzoru
2003-08-29
2013-02-28
PHILIPPE REFFAY
Członek Organu Nadzoru
2013-02-28
2014-05-06
REBECCA DOUCET
Członek Organu Nadzoru
2013-02-28
2014-05-06
GRZEGORZ BRONISŁAW ROJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-02-28
2014-05-06
PASCALE JOSEPHINE MIRIGAY
Członek Organu Nadzoru
2005-08-10
2009-09-30
JEROME VIENNOT BOURGIN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-10
2010-07-26
BENOIT CLAUDE D'HALLUIN
Członek Organu Nadzoru
2009-09-30
2013-02-28
CHRISTINE PORTAL
Członek Organu Nadzoru
2009-09-30
2011-03-23
JEAN PIERRE CHARLES
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2013-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
GAUTHIER GUY VAN WEDDINGEN
PREZES ZARZĄDU
2003-08-29
2003-10-08
STEPHAN LAURENT GUGLIERI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-08
2007-07-26
PHILIPPE JOSEPH SANTINI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-26
2012-11-21
2003-08-29
2012-11-21
FINPLUS SPÓŁKA AKCYJNA
2003-08-29
2007-07-26
AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie