KRS 0000065461
NIP8211009597
REGON71005912700000
NazwaAIG BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAIG BANK POLSKA
Data rejestracji 27 lis 2001 (23 lata temu) 27 lis 2001
Data usunięcia 31 mar 2011 31 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STRZEGOMSKA, 42C, WROCŁAW, 53-611, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 111856690,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 111856690,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji11185669
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKDARIUSZ NASIŁOWSKI
Prokurent
2001-11-27
2011-03-02
ŁĄCZNA
MAREK WITOLD TROCHIMCZUK
Prokurent
2004-01-29
2006-05-30
ŁĄCZNA
KATARZYNA AGATA ZBOROWSKA
Prokurent
2005-07-01
2011-03-31
ŁĄCZNA
MAKSYM KAROL WÓJCIK
Prokurent
2006-02-21
2011-03-31
ŁĄCZNA
ARTUR ZDZIEBŁO
Prokurent
2006-02-21
2008-03-31
ŁĄCZNA
AGNIESZKA JOANNA JAKUBIK
Prokurent
2006-10-17
2011-03-31
ŁĄCZNA
RYSZARD JERZY ZADORA
Prokurent
2006-11-23
2007-11-23
ŁĄCZNA
BORYS OLINKIEWICZ
Prokurent
2007-05-17
2009-12-21
ŁĄCZNA
MONIKA MARIA DROZDOWSKA
Prokurent
2007-05-17
2011-03-31
ŁĄCZNA
ALICJA ANNA PANEK
Prokurent
2007-05-17
2011-03-31
ŁĄCZNA
JOEL EPSTEIN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2006-08-25
GEORGES JULES DOURTE
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2002-09-05
MARK RICHARD SIEBOLD
Członek Organu Nadzoru
2001-11-27
2008-06-04
MICHEL KHALAF
Członek Organu Nadzoru
2002-09-05
2006-08-25
KRZYSZTOF STUPNICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-04
2010-08-19
RAMON GUILLERMO BILLORDO
Członek Organu Nadzoru
2005-09-28
2008-06-04
EDWARD JOSEPH COOPER
Członek Organu Nadzoru
2005-09-28
2008-06-04
MICHEL LAGOUTTE
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2008-06-04
JACEK PASTUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2009-04-02
CHRISTOPHER SEYMOUR
Członek Organu Nadzoru
2007-02-27
2010-08-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1)DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, 2)JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, 3)DWAJ PROKURENCI.
MAREK EUGENE FORYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2002-04-16
TOMASZ KRUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2002-04-16
BERNARD JAKUB AFELTOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-27
2006-08-25
GRZEGORZ BRONISŁAW ROJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-27
2006-11-23
GRZEGORZ BRONISŁAW ROJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-23
2009-04-01
PIOTR STEFAN JUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-27
2002-07-02
PIOTR STEFAN JUDA
PREZES ZARZĄDU
2002-07-02
2006-01-20
RYSZARD JERZY ZADORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-16
2006-11-23
ANDRZEJ RAFAŁ RETERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-16
2002-09-05
LESZEK WOJCIECH SOŁTYSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-05
2005-02-08
2001-11-27
2007-02-27
PRZEMYSŁOWA, 26A, WARSZAWA, 00-450, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie