KRS 0000060863
NIP7962418746
REGON67212238100000
NazwaMETLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMETLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
Data rejestracji 19 lis 2001 (23 lata temu) 19 lis 2001
Data usunięcia 20 gru 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 26, WARSZAWA, 00-450, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 0,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIEANTONI KRASOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2002-05-16
TADEUSZ SKRZYPEK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2002-05-16
HENRIK BERNHARD WINTHER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2002-05-16
JENS LIND
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2002-05-16
CEZARY STYPUŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2003-07-30
MICHAEL BRAVERMAN FROMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2005-08-10
SUSAN HARNETT SMITH
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2005-03-17
BARBARA EWA ZITO
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2004-03-29
RICHARD DAVID LANG
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2003-07-30
SHIRISH APTE
Członek Organu Nadzoru
2002-05-16
2003-07-30
PIOTR RYSZARD ZADROŻNY
Prokurent
2005-11-22
2008-10-01
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PAWEŁ ARTUR JANCZAK
Prokurent
2008-10-01
2011-12-20
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU , ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIKKO RAINER LEHTO
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2002-05-23
ZYGMUNT KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-19
2002-05-23
ADAM JOSEPH MICHON
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-11-16
2011-10-11
KAZIMIERZ MIECZYSŁAW ORTYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2002-05-23
VENKAT RANGAN SESHADRI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-23
2005-08-10
ANDRZEJ KLIPO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-23
2008-08-29
KRZYSZTOF ROSIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-23
2003-11-28
MERVYN DONALD MCNEIL GREIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-04
2009-12-11
ADAM JOSEPH MICHON
WICEPREZES
2005-04-27
2005-09-26
ADAM JOSEPH MICHON
PREZES ZARZĄDU
2005-09-26
2010-11-16
2001-11-19
2002-05-16
TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE "ENERGO - ŻYCIE" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-05-16
2005-09-26
CITIINSURANCE POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-19
2002-05-24
PLAC JAGIELLOŃSKI, 15, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2002-05-24
2007-10-10
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-10
2009-12-11
PUŁAWSKA, 17, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie