KRS 0000181644
NIP1070000046
REGON01561051100000
NazwaNATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji 03 gru 2003 (21 lat temu) 03 gru 2003
Data usunięcia 11 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 26, WARSZAWA, 00-450, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17190000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 15000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji171900
Dane podatkowe
NIP 1070000046
data rejestracji 01 maj 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHADAM IRENEUSZ SKOLIMOWSKI
Prokurent
2015-10-30
2016-08-16
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM ANNĄ WILGUCKĄ.
ANNA BOGUSŁAWA WILGUCKA
Prokurent
2015-10-30
2022-05-18
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKAMI ZARZĄDU UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
WIOLETTA KRÓLIKOWSKA
Prokurent
2022-08-30
2023-12-11
ŁĄCZNA
ANNA BOGUSŁAWA WILGUCKA
Prokurent
2011-09-30
2015-10-30
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ADAM IRENEUSZ SKOLIMOWSKI
Prokurent
2014-04-10
2015-10-30
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ PIOTR KARSZNIA
Prokurent
2020-02-25
2023-12-11
PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONKAMI ZARZĄDU
MARCIN ŻARSKI
Prokurent
2022-08-30
2023-12-11
ŁĄCZNA
PAWEŁ MICHAŁ SKIBA
Prokurent
2016-08-16
2020-02-25
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM ANNA WILGUCKA
MIROSŁAW KISYK
Członek Organu Nadzoru
2018-10-26
2020-11-09
EDWARD JOHNATAN PALMER
Członek Organu Nadzoru
2019-03-27
2020-12-23
MONIKA SPADŁO KOLANO
Członek Organu Nadzoru
2020-12-23
2022-05-18
JUSTYNA DYMEK
Członek Organu Nadzoru
2022-05-18
2023-12-11
LIWIA BOGNA KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2022-05-18
2023-12-11
JACEK KORONKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2022-05-18
2023-12-11
ANASTASIOS OMIRIDIS
Członek Organu Nadzoru
2003-12-03
2006-10-25
ŁUKASZ SŁAWOMIR KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-12-03
2004-04-23
MICHEL ABBAS KHALAF
Członek Organu Nadzoru
2003-12-03
2006-10-25
MICHAEL BUTHE
Członek Organu Nadzoru
2003-12-03
2009-08-13
TOMASZ JACEK ADAMUS
Beneficjent
TOMASZ JACEK ADAMUS
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ MICHAŁ SKIBA
Beneficjent
TOMASZ JACEK ADAMUS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
PAWEŁ MICHAŁ SKIBA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: (A) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB (B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ EDWARD DEREWECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-18
2016-04-13
KRZYSZTOF STUPNICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-03
2014-04-03
ZBIGNIEW ANDRZEJ TRZEPACZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-03
2004-06-07
JACEK JAN MOSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-03
2011-07-15
MIROSŁAW KISYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-15
2006-07-24
BEATA WEBER ARTEMSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-25
2007-02-20
BEATA MARIA ARTEMSKA LECIEJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-20
2014-06-18
RAFAŁ SUCHAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-19
2014-06-18
PAWEŁ SANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-03
2021-02-12
TOMASZ JACEK ADAMUS
PREZES ZARZĄDU
2014-06-18
2023-12-11
2003-12-03
2009-08-13
AIG TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2009-08-13
2014-05-14
AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2014-05-14
2022-08-01
METLIFE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie