KRS 0000129851
REGON01523823000000
NazwaAIG ASSET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAIG ASSET MANAGEMENT (POLSKA)
Data rejestracji 12 wrz 2002 (22 lata temu) 12 wrz 2002
Data usunięcia 21 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZEMYSŁOWA, 26, WARSZAWA, 00-450, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji40000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMIMICHEL ABBAS KHALAF
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2006-10-06
ANASTASIOS OMIRIDIS
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2006-10-06
ŁUKASZ SŁAWOMIR KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2004-04-23
JACEK PASTUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-06
2007-12-21
ARISTARCHOS ZANIS
Członek Organu Nadzoru
2006-10-06
2007-12-21
MICHAEL BUTHE
Członek Organu Nadzoru
2002-09-12
2007-12-21
TOBY SRIHIRAN BROWN
Członek Organu Nadzoru
2006-10-06
2007-12-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM
KRZYSZTOF STUPNICKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-12
2007-12-21
KRZYSZTOF ZBIGNIEW CHARCHUŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-12
2004-02-20
JACEK JAN MOSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-12
2007-12-21
ZBIGNIEW ANDRZEJ TRZEPACZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-11
2004-06-03
2002-09-12
2007-12-21
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-09-12
2007-12-21
AIG ASSET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
2002-09-12
2007-12-21
PRZEMYSŁOWA, 26, WARSZAWA, 00-450, WARSZAWA, POLSKA
2003-02-13
2007-12-21
67 - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie