KRS 0000290453
NIP5272557162
REGON14111842000000
Nazwa"CARSON HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"CARSON HOLDING" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 11 paź 2007 (17 lat temu) 11 paź 2007
Data usunięcia 18 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA, 8, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji16,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHMARCIN DOMINIK PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-11
2014-12-22
KRZYSZTOF DOBROWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-11
2013-09-23
WALDEMAR TEVNELL
Członek Organu Nadzoru
2008-06-04
2009-08-26
MICHAŁ PIETRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-04
2009-08-26
WŁODZIMIERZ DOBROWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-08
2013-09-23
MARCIN JAN MOSKALEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-09-08
2011-08-29
PIOTR WACŁAW CZYŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-13
2013-09-23
JACEK PIERZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-13
2013-09-23
HALINA WŁADYSŁAWA PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-23
2014-12-22
JERZY MILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-11
2010-09-08
MAREK MALECHA
Powiernik
2015-05-19
2018-09-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK STANISŁAW STRZELECKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-11
2008-04-18
MAREK ŻYTNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-18
2009-08-26
MIRON MAICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-04
2009-12-02
MIRON MAICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-02
2014-12-22
MAKSYMILIAN CIEŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2014-12-22
2015-03-12
ANNA SOBCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-12
2018-09-18
2007-10-11
2014-12-22
ATTIS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
2014-12-22
2015-05-19
"CARSON HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA
2007-10-11
2015-03-12
OGRODOWA, 58, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
2015-03-12
2015-12-29
UL. REDUTOWA, 25, WARSZAWA, 01-106, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie