KRS 0000016728
REGON01612982700000
Nazwa"POLGAZTELEKOM" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLGAZTELEKOM
Data rejestracji 07 cze 2001 (23 lata temu) 07 cze 2001
Data usunięcia 20 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 51, WARSZAWA, 04-026, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420B TELEFONIA RUCHOMA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420E RADIODYFUZJA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #3220B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOMIROSŁAW ANDRZEJ DOBRUT
Członek Organu Nadzoru
2001-06-07
2002-06-28
ALEXANDRE GORDEEV
Członek Organu Nadzoru
2001-06-07
2003-05-14
ALEKSANDER GUDZOWATY
Członek Organu Nadzoru
2001-06-07
2011-07-22
ALEXANDRE KUZMIN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-07
2003-05-14
KAZIMIERZ JÓZEF ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-07
2003-05-14
JAN ANTOSIK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-07
2003-05-14
NIKOLAY STOLYAR
Członek Organu Nadzoru
2003-05-14
2013-06-20
RAISA DIVAEVA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-14
2013-06-20
LECH BOLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-14
2013-06-20
ALEKSANDER KOTŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-05-14
2004-05-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WŁADYSŁAW SIWEK
PREZES ZARZĄDU
2011-07-22
2013-06-20
MARIAN JERZY KAROLCZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-07
2011-07-22
ANDREI GORTCHAKOV
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-07
2003-05-14
PIOTR WACŁAW CZYŻEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-07
2002-06-28
JAN ANTOSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-14
2011-07-22
ULADZIMIR ASTREIKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-14
2005-09-22
GENNADIY GORODENTSEV
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-18
2013-06-20
2001-06-07
2009-09-14
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie