KRS 0000149029
Nazwa"RADA KOORDYNACYJNA BIUR PROJEKTÓW" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRADA KOORDYNACYJNA BIUR PROJEKTÓW
Data rejestracji 29 sty 2003 (22 lata temu) 29 sty 2003
Data usunięcia 18 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 51, WARSZAWA, 04-026, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJACEK WAŁKOWSKI
Likwidator
2011-07-08
2011-11-18
MICHAŁ ERNEST HAJLIG
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2011-11-18
JERZY WOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2011-11-18
BOGDAN KULIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2011-11-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
KAZIMIERZ MARIAN STAŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-01-29
2011-07-08
LECH IRENEUSZ SKIRZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-29
2011-07-08
JACEK WAŁKOWSKI
SEKRETARZ ZARZĄDU
2003-01-29
2011-07-08
WIESŁAW RODZAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-29
2011-07-08
CZESŁAW JÓZEF WAŃKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-29
2011-07-08
2003-01-29
2003-02-17
RADA KOORDYNACJI BIUR PROJEKTÓW
2003-02-17
2011-07-08
RADA KOORDYNACYJNA BIUR PROJEKTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie