KRS 0000074060
NIP5262342402
REGON01497388400000
Nazwa"ECO-BRASCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECO-BRASCO
Data rejestracji 18 gru 2001 (23 lata temu) 18 gru 2001
Data usunięcia 24 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OGRODOWA, 26, KĘTRZYN, 11-400, KĘTRZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4084500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262342402
data rejestracji 25 cze 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHANNA MILEWICZ JANCZAR
reprezentant
TOMASZ GUDZOWATY
Beneficjent
ROBERT KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-08
2010-06-21
DARIUSZ KUCEL
Członek Organu Nadzoru
2007-10-08
2008-09-24
JANUSZ ADAM MAJCHRZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-02-04
2009-10-19
MICHAŁ LINKE
Członek Organu Nadzoru
2008-09-24
2009-10-19
DANUTA GUDZOWATY
Członek Organu Nadzoru
2009-10-19
2023-07-24
JANUSZ CZEPIK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-19
2023-07-24
AGNIESZKA SOWA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-21
2023-07-24
JANINA ELŻBIETA CHROŚCICKA SAWIC
Członek Organu Nadzoru
2007-10-08
2008-02-04
ALEKSANDER GUDZOWATY
Wspólnik
2001-12-18
2007-10-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.000,- PLN
PHZ "BARTIMPEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-12-18
2007-10-08
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 700 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁOTYCH
010325645
TOMASZ BORYS GUDZOWATY
Wspólnik
2001-12-18
2007-10-08
70 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 700 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-10-08
2010-01-20
5.288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3701600 ZŁOTYCH
00110087300000
ALEKSANDER GUDZOWATY
Wspólnik
2010-01-20
2012-10-17
5308 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.715.600,00 ZŁ
Wspólnik
2012-10-17
2023-07-24
5.835 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.084.500,00 ZŁ
02019021000000
TOMASZ GUDZOWATY
Beneficjent
TOMASZ GUDZOWATY JEST BENEFICJENTEM 69% AKCJI W PHZ BARTIMPEX SA, KTÓRA JEST BENEFICJENTEM 98,71% AKCJI W AKWAWIT SA, KTÓRA JEST BENEFICJENTEM 95 978 UDZIAŁÓW W WRATISLAVIA-BIO SP. Z O.O., KTÓRA JEST BENEFICJENTEM 100% UDZIAŁÓW W ECO-BRASCO SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA INDYWIDUALNA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROMAN JERZY CZERWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-18
2002-11-29
DANUTA ELŻBIETA DOMAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-11-29
2004-03-18
MIŁOSŁAWA ALEKSANDRA ZAGŁOBA
PREZES ZARZĄDU
2004-03-18
2005-03-01
EUGENIUSZ STANISŁAW ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2005-03-01
2007-10-08
PIOTR JÓZEF RUTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-08
2008-02-04
MIROSŁAW HENRYK FILIP
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-08
2008-02-04
TOMASZ JAN WASILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-04
2010-06-21
TOMASZ JAN WASILEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-21
2015-06-01
MAŁGORZATA ANNA WIERZCHOWIECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-04
2008-05-23
EUGENIUSZ LOTEK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-21
2023-07-24
2001-12-18
2004-03-18
"BARTIMPEX ZAAWANSOWANE PRODUKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2004-03-18
2007-10-08
EUROSTARTER - GRUPA BARTIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-18
2007-10-08
AL.J.CH.SZUCHA, 9, WARSZAWA, 00-580, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie