KRS 0000010714
REGON00127528800000
Nazwa"POLINOVA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLINOVA
Data rejestracji 25 cze 2001 (23 lata temu) 25 cze 2001
Data usunięcia 12 kwi 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CZARNA, 6, OŚWIĘCIM, 32-610, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7810647,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1330050,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7810647
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2682Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄJÓZEFA JARGUZ
Prokurent
2001-06-25
2006-04-12
PROKURA SAMOISTNA
CELINA JADWIGA LEICHT
Prokurent
2001-06-25
2006-04-12
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ WITOLD BARCIK
Prokurent
2002-04-26
2006-04-12
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW MIROSŁAW ZYCH
Członek Organu Nadzoru
2001-06-25
2006-04-12
ROBERT KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-25
2002-04-26
MIROSŁAW JERZY WITEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-25
2002-04-26
JERZY JAN SZCZERBIK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-26
2006-04-12
MARIUSZ WŁADYSŁAW BOROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2002-08-13
ROBERT JAN GOLA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-13
2006-04-12
JANUSZ JERZY SMOLEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-25
2006-04-12
JOANNA MAŁGORZATA ZIELIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-26
2002-05-21
TOMASZ PIOTR LANG
Członek Organu Nadzoru
2001-06-25
2006-04-12
MAREK MIECZYSŁAW RYMASZEWSKI
Powiernik
2002-10-17
2006-04-12
MIROSŁAW WITEK
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2002-10-17
2006-04-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1. W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. 2. W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT JANUSZ BAZIA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2001-06-25
2002-04-26
MIROSŁAW JERZY WITEK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-26
2002-10-17
2001-06-25
2002-05-21
WARSZAWSKA, 319, BIERUŃ, 43-155, BIERUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie