KRS 0000270413
NIP9372513545
REGON24054183300000
NazwaSATUS VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaSATUS VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO
Data rejestracji 21 gru 2006 (18 lat temu) 21 gru 2006
Data usunięcia 22 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres OLEANDRY, 2, KRAKÓW, 30-063, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10695000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 10695000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10695000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCHJANUSZ GOŁUSZKA
Beneficjent
1961-09-01
WIESŁAW GOŁUSZKA
Beneficjent
1965-07-12
MACIEJ JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MARIUSZ BEŁECH
reprezentant
ZDZISŁAW KOS
Beneficjent
KRZYSZTOF BORUTA
Beneficjent
ROMAN WĄSIKIEWICZ
Beneficjent
KRZYSZTOF MARIUSZ BEŁECH
Beneficjent
JACEK LESZEK KŁECZEK
Beneficjent
MARIUSZ WŁADYSŁAW BOROWIEC
Beneficjent
DARIUSZ STANISŁAW ORŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-10
2013-02-08
MIROSŁAW KAZIMIERZ SZMAL
Członek Organu Nadzoru
2010-09-10
2013-02-08
CEZARY JÓZEF CEROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-10
2013-02-08
LECH ROMAN GŁOGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-10
2013-02-08
JANUSZ GOŁUSZKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
WIESŁAW GOŁUSZKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
MACIEJ JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI
Beneficjent
MACIEJ JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI POSIADA 37,75 % UDZIAŁÓW I POSIADA JEDEN UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY DAJĄCY PRAWO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKA ZARZĄDU W SPÓŁCE SEED CAPITAL FUND SATUS SP. Z O.O. SEED CAPITAL FUND SATUS SP. Z O.O. JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM I LIKWIDATOREM SPÓŁKI DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA.
ZDZISŁAW KOS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
KRZYSZTOF BORUTA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ROMAN WĄSIKIEWICZ
Beneficjent
ROMAN WĄSIKIEWICZ JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM I POSIADA 100 % WKŁADÓW W SPÓŁCE WALTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., ORAZ JEST PREZESEM ZARZĄDU I POSIADA 99 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WALTEO SP. Z O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZ W WALTEO SP. Z O.O. SP.K., KTÓRA Z KOLEI JEST KOMANDYTARIUSZEM, KTÓRY WNIÓSŁ WKŁAD WYSOKOŚCI 115406,00 ZŁ W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE. KOMANDYTARIUSZOWI TEMU PRZYSŁUGUJE PREFERENCJA W PODZIALE ZYSKU W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA.
KRZYSZTOF MARIUSZ BEŁECH
Beneficjent
KRZYSZTOF BEŁECH JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE KB-2 VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K (DALEJ: KB-2 SPK) ORAZ KRZYSZTOF BEŁECH POSIADA 99 % UDZIAŁÓW I JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU W SPÓŁCE KB-2 VENTURE SP. Z O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM KB-2 SPK, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA, WKŁAD TEGO KOMANDYTARIUSZA WYNOSI: 165319,00 ZŁ. KOMANDYTARIUSZOWI TEMU PRZYSŁUGUJE PREFERENCJA W PODZIALE ZYSKU W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA.
JACEK LESZEK KŁECZEK
Beneficjent
JACEK KŁECZEK JEST PREZESEM ZARZĄDU I POSIADA 50 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JK VC SP. Z O.O., KTÓRA JEST JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JK VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. ORAZ JEDNOCZEŚNIE JACEK KŁECZEK JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM W JK VC SP. Z O.O.SP.K., KTÓRA Z KOLEI JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA, KTÓREGO WYSOKOŚĆ WKŁADU WYNOSI 80756,00 ZŁ.
MARIUSZ WŁADYSŁAW BOROWIEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
MARIUSZ BOROWIEC JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE FKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. ORAZ PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI FKZ SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI FKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K., KTÓRA Z KOLEI JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA, KTÓRY WNIÓSŁ WKŁAD W WYSOKOŚCI 607 ZŁ. KOMANDYTARIUSZOWI TEMU PRZYSŁUGUJE PREFERENCJA W PODZIALE ZYSKU I SUMY LIKWIDACYJNEJ ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
2006-12-21
2010-05-17
SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA FUNDUSZAMI KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO SATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2006-12-21
2009-09-02
STOJAŁOWSKIEGO, 27, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Finansowanie nowych inwestycji o wysokim potencjale rynkowym i technologicznym
20 100 000,00 zł
8 055 000,00 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie