KRS 0000348076
NIP6793028395
REGON12115920900000
NazwaBIK ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIK ZARZĄDZANIE
Data rejestracji 16 lut 2010 (15 lat temu) 16 lut 2010
Data usunięcia 27 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. STANISŁAWA STOJAŁOWSKIEGO, 27, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email TFI@BDMTFI.PL
Dane podatkowe
NIP 6793028395
data rejestracji 04 mar 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAWspólnik
2010-02-16
2015-07-07
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
35106289700000
FUNDSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH DEWELOPERSKI NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH SATUS
Wspólnik
2015-07-07
2019-05-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ.
121016705
KRZYSZTOF DAMIAN CZOPEK
Prokurent
2017-09-07
2018-08-21
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF DAMIAN CZOPEK
Likwidator
2018-08-21
2019-05-27
JACEK ZONTEK
Likwidator
2018-08-21
2019-05-27
KRZYSZTOF MARIUSZ BEŁECH
Członek Organu Nadzoru
2010-02-16
2012-05-16
MARIUSZ WŁADYSŁAW BOROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2012-05-16
2017-09-07
JACEK LESZEK KŁECZEK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-16
2017-09-07
ANDRZEJ WOJCIECH SOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-16
2017-09-07
ROMAN JANUSZ WĄSIKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-05-16
2017-09-07
CEZARY CEROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-09-07
2018-09-25
WALDEMAR SIEWIERA
Członek Organu Nadzoru
2017-09-07
2018-09-25
ADRIAN FOLWARSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-09-07
2018-09-25
ROMAN JANUSZ WĄSIKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-02-16
2012-05-16
JACEK LESZEK KŁECZEK
Członek Organu Nadzoru
2010-02-16
2012-05-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MIROSŁAW JAN KOSZANY
PREZES ZARZĄDU
2010-02-16
2017-09-07
BOGUMIŁ ANDRZEJ TOKARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-16
2015-07-07
KAROLINA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-26
2014-12-16
MIESZKO KUŹMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-07
2017-09-07
JACEK ZONTEK
PREZES ZARZĄDU
2017-09-07
2018-08-21
2010-02-16
2018-08-21
BIK ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-16
2017-09-07
ALBATROSÓW, 2, KRAKÓW, 30-716, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie