KRS 0000048853
NIP6310000517
REGON27155522200000
NazwaZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG"
Data rejestracji 28 wrz 2001 (23 lata temu) 28 wrz 2001
Data usunięcia 03 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JANA ŚLIWKI, 86, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2415460,94 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2415460,94 PLN
Wartość nominalna akcji2,71 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji891314
Dane kontaktowe
Email ZTS@IZOERG.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 6310000517
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
72124042721111001096053532
PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
49124048071978001098924674
PEKAO Oddział w Dębicy ul.Tadeusza Kościuszki 6
ul. Tadeusza Kościuszki 6 39-200 dębicki POLSKA
13124017921787001100178714
PEKAO I Oddział w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA
84116022020000000049338245
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
19116022020000000163872844
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMARIAN KWIECIEŃ
Beneficjent
ALDONA ŁAŃCUCKA
zgłaszający - prokurent
MARCIN LEWALD
zgłaszający - członek zarządu
WOJCIECH STALICA
Prokurent
2002-08-27
2002-09-16
PROKURA ŁĄCZNA
WALENTYNA KALETA
Prokurent
2003-10-24
2020-12-03
PROKURA ŁĄCZNA
IWONA KALBRON
Prokurent
2006-09-18
2020-12-03
PROKURA ŁĄCZNA
JAN STANISŁAW ROMANKIEWICZ
Prokurent
2001-09-28
2001-12-18
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR PIOTR WAWRZYNIAK
Prokurent
2002-06-10
2002-08-27
PROKURA ŁĄCZNA
JAN STANISŁAW ROMANKIEWICZ
Prokurent
2002-06-27
2020-12-03
PROKURA ŁĄCZNA
KAZIMIERZ KLĘK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2001-11-08
WIESŁAW STANISŁAW KOŁSUT
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2001-11-08
WERONIKA MIELNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2002-07-08
EWA WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2002-10-30
MAŁGORZATA JULIA POPIENIA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-28
2001-11-08
ARTUR RAFAŁ SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-08
2020-05-15
ZBIGNIEW NOWIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-08
2020-05-15
EWA KANIA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-08
2002-07-08
JOANNA SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-12
2010-08-24
ABIGAEL BRISOU NOWIK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-12
2010-08-24
ELŻBIETA JANINA BIELSKA ŁĘCKA
Członek Organu Nadzoru
2020-05-15
2020-12-03
PIOTR ZYGMUNT MAJKRZAK
Członek Organu Nadzoru
2020-05-15
2020-12-03
RAFAŁ MAREK JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-05-15
2020-12-03
AGNIESZKA DOROTA KOZUBEK BESPALENKO
Członek Organu Nadzoru
2020-05-15
2020-12-03
MAREK KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-24
2012-05-08
PAWEŁ NOWIK
Członek Organu Nadzoru
2012-05-08
2020-05-15
MARIAN KWIECIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2020-05-15
2020-12-03
TOMASZ TEODOR KANIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-08
2003-01-07
ZBIGNIEW ZDZISŁAW ROGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-08
2003-01-07
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2003-01-07
ANDRZEJ WOJCIECH SOCZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-07
2003-11-12
MARIAN KWIECIEŃ
Beneficjent
POSIADANIE BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO ŁĄCZNIE 78,82% AKCJI SPÓŁKI LERG S.A Z SIEDZIBĄ W PUSTKOWIE - OSIEDLU BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO - ERG" SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA
ROMAN JULIUSZ SZLECHTER
PREZES ZARZĄDU
2001-11-08
2020-12-03
ZBIGNIEW NOWIK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 27.05.2002R.
2002-06-10
2002-07-08
ZBIGNIEW NOWIK
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2002-07-08
2002-10-24
JERZY JULIAN KOZAK
Z-CA DYREKTORA D/S FINANSOWYCH
2001-09-28
2001-11-08
ROMAN JULIUSZ SZLECHTER
Z-CA DYREKTORA D/S MARKETINGU
2001-09-28
2001-11-08
JAN STANISŁAW ROMANKIEWICZ
DYREKTOR D/S PRODUKCJI - CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-08
2002-06-10
SŁAWOMIR PIOTR WAWRZYNIAK
DYREKTOR D/S FINANSÓW - CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-08
2001-12-18
JERZY GRZEGORZ MAJEWSKI
DYREKTOR D/S RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU - CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-25
2003-10-24
WOJCIECH STALICA
DYREKTOR D/S FINANSOWYCH - CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-16
2020-12-03
ZBIGNIEW NOWIK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-28
2001-12-18
ARTUR RAFAŁ SZCZEPANIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-28
2001-12-18
LESZEK MAREK WĄCHAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-28
2001-11-08
SŁAWOMIR PIOTR WAWRZYNIAK
DYREKTOR D/S FINANSOWYCH - CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-18
2002-06-10
2001-09-28
2001-11-08
ZAKŁĄDY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA AKCYJNA
MARIAN KWIECIEŃ
LERG-PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIELTEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ "ARIADNA" SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI "OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY POSEJDON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA LERG SPÓŁKA AKCYJNA POLSKIE FABRYKI PORCELANY "ĆMIELÓW" I "CHODZIEŻ" SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA FIRANEK I KORONEK "HAFT" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA BIELAWSKA WYKOŃCZALNIA "BIELTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ "LUBIANA" SPÓŁKA AKCYJNA PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH "PIOTROWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO "TOMTEX" SPÓŁKA AKCYJNA IZBA BAWEŁNY W GDYNI - GDYNIA COTTON ASSOCIATION HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO "IRENA" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZAKŁADY PORCELANY "ĆMIELÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "PIOTRCOVIA" SPÓŁKA AKCYJNA DOLMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HUTA SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO "VIOLETTA" SPÓŁKA AKCYJNA PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" SPÓŁKA AKCYJNA GTX HANEX PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KREMPEL IZO ERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARPOL SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA SUROWCÓW MINERALNYCH "PIOTROWICE III" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA WŁÓKNIN "FILTRY-HAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HANDLU MATERIAŁAMI ELEKTROIZOLACYJNYMI PIHME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ZARZĄDCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DORADCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LERG-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY LWIGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IZO ERG PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄROMAN JULIUSZ SZLECHTER
OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HANDLU MATERIAŁAMI ELEKTROIZOLACYJNYMI PIHME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IZO ERG PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZLECHTER STALICA SPÓŁKA JAWNA ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZBIGNIEW NOWIK
GRÄNGES KONIN SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA DORADCZA FINOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŻEGLUGA BYDGOSKA - ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA OT PORT GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ALPHA FINANSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "KOLEJ BAŁTYCKA" SPÓŁKA AKCYJNA C. HARTWIG GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA "I FUNDUSZ MISTRAL" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA EURO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE "METALCHEM-KOŚCIAN" SPÓŁKA AKCYJNA "IZO-INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MISTRAL ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA OT PORT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IMPRESJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RENTRANS CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IZO-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GREEN POWER CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25 PERCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŻEGLUGA BYDGOSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "RCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "EKOCHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PORT-ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTUS AIRCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDACJA AWIACJI W LIKWIDACJI SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI CENTRUM KAPITAŁOWE IZO-ERG SPÓŁKA AKCYJNA L612 SPÓŁKA AKCYJNA EVERGREEN HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "OT PORTY MORSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA OT RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI A612 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EIP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OT NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNAWOJCIECH STALICA
"MISTRAL ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA "IZO-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GREEN POWER CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HANDLU MATERIAŁAMI ELEKTROIZOLACYJNYMI PIHME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVERGREEN HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI IZO ERG PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SZLECHTER STALICA SPÓŁKA JAWNA ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWALENTYNA KALETA
KREMPEL IZO ERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IZO ERG PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄIWONA KALBRON
ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKAZIMIERZ KLĘK
NAFTOBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA MOŻE UŻYWAĆ SKRÓTU FIRMY:NAFTOBUDOWA S.A. "ELZAM-HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ORLEN AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA IGUANA PRODUCTION SPÓŁKA AKCYJNA MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA NAFTOREMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA AKCYJNAEWA WALCZAK
KRASZEWSKIEGO 21 SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI JPM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA BP GAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI LPBO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ZAKŁADY WYROBÓW KAMIONKOWYCH "MARYWIL" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO "ZĄBKOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "SPEDOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W&F FRANKE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACODAWCÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGOMAŁGORZATA JULIA POPIENIA
LUBELLA SPÓŁKA AKCYJNA FUND.1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA NOVAVIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA BYDGOSKA FABRYKA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA MEGAFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI GH INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA ALTERCO SPÓŁKA AKCYJNA EDUGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RENT UP EUROPE SPÓŁKA AKCYJNAARTUR RAFAŁ SZCZEPANIAK
GRUPA DORADCZA FINOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ŻEGLUGA BYDGOSKA - ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA "I FUNDUSZ MISTRAL" SPÓŁKA AKCYJNA EURO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE "METALCHEM-KOŚCIAN" SPÓŁKA AKCYJNA "IZO-INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MISTRAL ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IMPRESJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IZO-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GREEN POWER CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 25 PERCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORT-ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTUS AIRCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM KAPITAŁOWE IZO-ERG SPÓŁKA AKCYJNA L612 SPÓŁKA AKCYJNA EIP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTUS AIRCRAFT DEFENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄEWA KANIA
"I FUNDUSZ MISTRAL" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE "METALCHEM-KOŚCIAN" SPÓŁKA AKCYJNA "IZO-INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PULSART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJOANNA SZCZEPANIAK
"I FUNDUSZ MISTRAL" SPÓŁKA AKCYJNAELŻBIETA JANINA BIELSKA ŁĘCKA
LERG-PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LERG SPÓŁKA AKCYJNA PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTX HANEX PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARPOL SPÓŁKA AKCYJNA LERG-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY LWIGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPIOTR ZYGMUNT MAJKRZAK
LERG SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH "PIOTROWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOLMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" SPÓŁKA AKCYJNA DAVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTX HANEX PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ALPOL GIPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARPOL SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA SUROWCÓW MINERALNYCH "PIOTROWICE III" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DORADCA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRAFAŁ MAREK JABŁOŃSKI
LERG-PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LERG SPÓŁKA AKCYJNA GOMED-OSTROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIO-AGROENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GTX HANEX PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KANCELARIA ADWOKACKA H. SZYMCZYK, R. JABŁOŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA LERG-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPSS CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JFJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CELL COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MULTITRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"IZO-INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"MISTRAL ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"I FUNDUSZ MISTRAL" SPÓŁKA AKCYJNA
"IZO-INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MISTRAL ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IZO-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25 PERCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEONARDO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PORT-ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARTUS AIRCRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ODRATRANS NIERUCHOMOŚCI II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CENTRUM KAPITAŁOWE IZO-ERG SPÓŁKA AKCYJNA POLCON.CON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJILERG SPÓŁKA AKCYJNA
LERG-PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "METANOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA W LIKWIDACJI ZAKŁAD WYKONAWSTWA REMONTÓW I INWESTYCJI "ERGBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI ZAKŁAD ENERGETYCZNY I OCHRONY ŚRODOWISKA "ENERGOEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "TRANSERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE POLI-ERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE EXPORT-IMPORT ERGPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARPOL SPÓŁKA AKCYJNA LERG-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJAN STANISŁAW ROMANKIEWICZ
"IZO-ENERGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IZO ERG PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSŁAWOMIR PIOTR WAWRZYNIAK
"EUROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "SYSTEM" SPÓŁKA AKCYJNA "POLHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLASMA SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI FUTURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REMKON NW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SDJ SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIAGNIESZKA DOROTA KOZUBEK BESPALENKO
LERG-PET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LERG SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SPÓŁKA AKCYJNA GTX HANEX PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARPOL SPÓŁKA AKCYJNA LERG-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BSA-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJERZY GRZEGORZ MAJEWSKI
POFAME SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ ŻEGLUGA BYDGOSKA - ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA OT PORT GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ELZAM-HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "MERA - PNEFAL" SPÓŁKA AKCYJNA MOTORENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FABRYKA APARATURY POMIAROWEJ "PAFAL" SPÓŁKA AKCYJNA BYDGOSKA FABRYKA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA ODRA RHEIN LLOYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAPITAL PARKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA OT PORT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RENTRANS CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IZO-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PKS TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODRA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŻEGLUGA BYDGOSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RENTIS SPÓŁKA AKCYJNA RAFINERIA WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RAFINERIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNAMAREK KOMOROWSKI
ZAKŁADY MIĘSNE W BYDGOSZCZY "BYD-MEAT" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI "I FUNDUSZ MISTRAL" SPÓŁKA AKCYJNA TRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA "IMPRESJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ COGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE ZIOŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ M2G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BPS DORADZTWO SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI M2G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NOVO TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA POL 022 GORZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SACCULUS 02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FOYNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FENUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRASICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FITELBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EIP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPAWEŁ NOWIK
GRUPA DORADCZA FINOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "ALPHA FINANSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "I FUNDUSZ MISTRAL" SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA EURO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA "IZO-INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "NEUVIC INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "MISTRAL ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IMPRESJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GIEŁDA WSCHODNIA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI COGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GREEN POWER CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI FUNDACJA AWIACJI W LIKWIDACJI "PREFABET-WARSZAWA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI EURO FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVERGREEN HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI NOWE TECHNOLOGIE BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI KRUSZYWA NIEMCE SPÓŁKA AKCYJNA A612 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJILESZEK MAREK WĄCHAŁA
"IZO-ENERGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄTOMASZ TEODOR KANIOWSKI
"ALPHA FINANSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI COMPUTER SERVICE SUPPORT SPÓŁKA AKCYJNA "IZO-INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY ZBOŻOWO - MŁYNARSKIE "PZZ" W CHOJNICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MISTRAL ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PGI-POLSKA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "MONNARI TRADE" SPÓŁKA AKCYJNA "SLOW LIFE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVESTTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA ABAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA NATURATIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUGERE HEALTH FOOD FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STELLA NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MATE T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUGERE WEHIKUŁ PZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI RAMBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UNIQUE RECIPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GANBARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MEDIGUARD SPÓŁKA AKCYJNA ARIES CAR RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BA CAR RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLANTWEAR SPÓŁKA AKCYJNA AUGERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IMPACT-NET ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI AUGERE WEHIKUŁ PZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI DYNAMIC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VORTUNE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENCEPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SUPER SEEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FENIKS 2050 WET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ABC ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PŁYNNE ZŁOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENCEA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REAL RESEARCH SPÓŁKA AKCYJNAZBIGNIEW ZDZISŁAW ROGOWSKI
"MEDISANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ETRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BRILLAW KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH MIKULSKI & PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA STOWARZYSZENIE GITARA I BLUES "NBC LEASE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRONOS-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE MUZYKA PIĘKNAANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
"MISTRAL ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IMPRESJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄANDRZEJ WOJCIECH SOCZEK
GRUPA DORADCZA FINOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ŻEGLUGA BYDGOSKA - ODRATRANS SPÓŁKA AKCYJNA "I FUNDUSZ MISTRAL" SPÓŁKA AKCYJNA ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWE "METALCHEM-KOŚCIAN" SPÓŁKA AKCYJNA "IZO-INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODRA RHEIN LLOYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA NTP SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI OT PORT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ADM CZERNIN" SPÓŁKA AKCYJNA ODRA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŻEGLUGA BYDGOSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SATUS VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FORTUM MARKETS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA BIK ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA HANBRIGHT SPÓŁKA AKCYJNA BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SATUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI TAXI5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RECONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VISIONLITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA KB-2 VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI GOAT GAMEZ SPÓŁKA AKCYJNA SUPERCHARGE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEAL FUND I ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWA EPICVR SPÓŁKA AKCYJNAALDONA ŁAŃCUCKA
PRZEDSIĘBIORSTWO "GAWINEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZ LOKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "GETEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KREMPEL IZO ERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HANDLU MATERIAŁAMI ELEKTROIZOLACYJNYMI PIHME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IZO ERG PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMARCIN LEWALD
ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJANA ŚLIWKI, 86, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
METALCON MAREK CIELIŃSKI, STANISŁAW PARUZEL I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA "IZO-INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NOVOPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI "IZO-INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "ANNA"-ODLEWNIA DZWONÓW I POMNIKÓW "FELCZYŃSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KREMPEL IZO ERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PROCOPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI CONWELD MAREK MICHALSKI, ADAM MICHALSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNAData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie
© 2024 PODMIOTY.PL