KRS 0000214241
NIP5252302507
REGON01575272500000
Nazwa25 PERCENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa25 PERCENT
Data rejestracji 03 sie 2004 (20 lat temu) 03 sie 2004
Data usunięcia 07 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 530000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANDRZEJ ZBIGNIEW RÓŻYC
Wspólnik
2004-08-03
2008-03-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
MACIEJ GRABSKI
Wspólnik
2004-08-03
2008-03-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
WALDEMAR ANDRZEJ GASPER
Wspólnik
2004-08-03
2008-03-27
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁOTYCH
ARTUR RAFAŁ SZCZEPANIAK
Wspólnik
2004-08-03
2004-10-01
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-03-27
2016-11-07
9.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 480.000 ZŁOTYCH
01724041000000
MONIKA KOLASIŃSKA RÓŻYC
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2008-01-02
WALDEMAR ANDRZEJ GASPER
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2004-10-01
ZBIGNIEW NOWIK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2008-01-02
MACIEJ GRABSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2008-01-02
ARTUR RAFAŁ SZCZEPANIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-01
2008-01-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR RAFAŁ SZCZEPANIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-03
2004-10-01
ANDRZEJ ZBIGNIEW RÓŻYC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-03
2016-11-07
WALDEMAR ANDRZEJ GASPER
PREZES ZARZĄDU
2004-10-01
2016-11-07
2004-08-03
2005-11-14
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2005-11-14
2007-07-19
ALTOWA, 6, WARSZAWA, 02-386, WARSZAWA, POLSKA
2007-07-19
2015-02-26
WALECZNYCH, 51, WARSZAWA, 03-916, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie