KRS 0000166497
REGON19253684600000
NazwaGIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGIF
Data rejestracji 13 sie 2003 (21 lat temu) 13 sie 2003
Data usunięcia 17 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PACHNĄCA, 54, WARSZAWA, 02-790, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJAMACIEJ GRABSKI
Wspólnik
2003-08-13
2016-11-17
1.099.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 549.999.500,00 ZŁOTYCH
MANCHESTER SECURITIES CORPORATION
Wspólnik
2003-12-11
2005-10-04
561.000 (PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 280.500.000 ZŁ (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PAWEŁ BARTOSZ GRABSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-13
2003-12-11
IZABELLA KINGA GRABSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-13
2003-12-11
JUSTYNA LUDWIKA GRABSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-13
2003-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MACIEJ GRABSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-13
2003-12-11
MACIEJ GRABSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-11
2016-11-17
JAROSŁAW GOLACIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-11
2005-10-04
STEFAN JAN GRABSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-04
2008-10-03
2003-08-13
2008-01-22
"GRABSKI INWESTYCJE FINANSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-08-13
2008-01-22
ŻURAWIA, 22, WARSZAWA, 00-515, WARSZAWA, POLSKA
2008-01-22
2008-10-03
STEFANA BATOREGO, 16, GDAŃSK, 80-251, GDAŃSK, POLSKA
2008-10-03
2009-06-30
ALEJA GRUNWALDZKA, 303, GDAŃSK, 80-314, GDAŃSK, POLSKA
2009-06-30
2009-07-21
ALEJA GRUNWALDZKA, 303D, GDAŃSK, 80-314, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie