KRS 0000352147
NIP5842694721
REGON22098686400000
NazwaOBP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOBP INVESTMENT
Data rejestracji 24 mar 2010 (14 lat temu) 24 mar 2010
Data usunięcia 10 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA GRUNWALDZKA, 303D, GDAŃSK, 80-314, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842694721
data rejestracji 01 kwi 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 gru 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #643 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMACIEJ GRABSKI
reprezentant
MACIEJ GRABSKI
Beneficjent
STEFAN JAN GRABSKI
Wspólnik
2010-03-24
2010-07-14
99 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.950 ZŁ.
MACIEJ GRABSKI
Wspólnik
2010-07-14
2011-02-10
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
STEFAN JAN GRABSKI
Prokurent
2010-09-16
2011-02-10
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MIROSŁAW KRZYSZTOF ZALEWSKI
Prokurent
2010-09-16
2011-02-10
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MACIEJ GRABSKI
Beneficjent
PAN MACIEJ GRABSKI, JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, SPRAWUJE NAD NIĄ POŚREDNIO KONTROLĘ W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ SPRAWOWANIE BEZPOŚREDNIEJ KONTROLI NAD JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI (UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI) ORAZ SPRAWOWANIE POŚREDNIEJ KONTROLI NAD KOMANDYTARIUSZEM, KTÓRY WNIÓSŁ DO SPÓŁKI WKŁAD W WYSOKOŚCI 49.500 ZŁ (PRZY CZYM SUMA KOMANDYTOWA WYNOSI 50.000 ZŁ)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
STEFAN JAN GRABSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-24
2010-07-14
MARIA DANUTA GRABSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-24
2010-07-14
MACIEJ GRABSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-14
2011-02-10
RYSZARD JAN PINKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-14
2011-02-10
2010-03-24
2011-02-10
72 - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
2010-03-24
2011-02-10
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2010-03-24
2011-02-10
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2010-03-24
2011-02-10
6419 - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2010-03-24
2011-02-10
642 - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2010-03-24
2011-02-10
643 - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2010-03-24
2011-02-10
649 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2010-03-24
2011-02-10
661 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2010-03-24
2011-02-10
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2010-03-24
2011-02-10
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2010-03-24
2011-02-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-24
2011-02-10
OBP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-24
2011-02-10
ALEJA GRUNWALDZKA, 303D, GDAŃSK, 80-314, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie