KRS 0000259682
NIP9570945937
Nazwa"MP59" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMP59
Data rejestracji 29 cze 2006 (18 lat temu) 29 cze 2006
Data usunięcia 08 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARYNARKI POLSKIEJ, 59, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5220800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9570945937
data rejestracji 01 kwi 2008
status Czynny
86114010650000407040001002
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
16114010650000407040001001
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7440 REKLAMA #7470 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDRZEJ SOSNOWSKI
Beneficjent
GRZEGORZ MICHAŁ BIERECKI
Beneficjent
ANDRZEJ SOSNOWSKI
reprezentant
GRZEGORZ MICHAŁ BIERECKI
reprezentant
Wspólnik
2006-06-29
2007-11-05
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁOTYCH
19127562200000
MIROSŁAW KRZYSZTOF ZALEWSKI
Wspólnik
2007-11-05
2008-02-08
504 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.200 ZŁ.
RAFAŁ PIOTR CZYŻEWSKI
Wspólnik
2007-11-05
2009-06-19
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ.
JERZY ANDRZEJ MILEWSKI
Wspólnik
2007-11-05
2009-06-19
576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.800,00 ZŁ.
Wspólnik
2009-06-19
2010-05-14
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ
19127562200000
ANDRZEJ SOSNOWSKI
Wspólnik
2010-05-14
2014-04-08
52 208 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 610 400,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ MICHAŁ BIERECKI
Wspólnik
2010-05-14
2014-04-08
52 208 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 610 400,00 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW ANTONI KOBZA
Prokurent
2008-02-19
2014-04-08
PROKURA ŁĄCZNA
MIROSŁAW KRZYSZTOF ZALEWSKI
Prokurent
2008-02-19
2008-04-08
PROKURA ŁĄCZNA Z PRZEMYSŁAWEM KOBZĄ
ANDRZEJ SOSNOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
GRZEGORZ MICHAŁ BIERECKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
MIROSŁAW KAZIMIERZ BIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-06-29
2008-04-08
MIROSŁAW KRZYSZTOF ZALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-04-08
2009-03-10
MACIEJ KRZYSZTOF KOTARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-08
2009-03-10
PAWEŁ CIESIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-10
2009-06-19
JANUSZ STANISŁAW CIOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2009-06-19
2010-05-14
PAWEŁ OKONIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-14
2014-04-08
2006-06-29
2008-04-08
MARYNARKI POLSKIEJ, 100, GDAŃSK, 80-577, GDAŃSK, POLSKA
2008-04-08
2009-03-10
POLANKI, 136, GDAŃSK, 80-322, GDAŃSK, POLSKA
2009-03-10
2010-05-14
MARYNARKI POLSKIEJ, 100, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie