KRS 0000557852
NIP5842741604
REGON36149958600000
NazwaREAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIALO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaREAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIALO
Data rejestracji 12 maj 2015 (9 lat temu) 12 maj 2015
Data usunięcia 11 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŻEGLARSKA, 4, GDAŃSK, 80-273, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5842741604
data rejestracji 07 lis 2016
status Czynny
85105017641000009030602883
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
32105017641000009030602867
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
10105017641000009030602875
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWMAREK KRZYSZTOFOWICZ
reprezentant
PRZEMYSŁAW ANTONII KOBZA
reprezentant
PRZEMYSŁAW ANTONII KOBZA
Beneficjent
MIROSŁAW KRZYSZTOF ZALEWSKI
Beneficjent
MIROSŁAW KRZYSZTOF ZALEWSKI
reprezentant
MAREK KRZYSZTOFOWICZ
Beneficjent
JERZY MOSEK
Wspólnik
2017-03-27
2020-12-11
TOMASZ BOROWSKI
Wspólnik
2017-03-27
2020-12-11
HENRYK NORBERT KRZEMIŃSKI
Wspólnik
2017-03-27
2020-12-11
Wspólnik
2015-05-12
2019-03-15
22087713500000
KATARZYNA MARIA CZERNIEWSKA
Wspólnik
2017-03-27
2020-01-14
ARTUR KLEJNA
Wspólnik
2017-03-27
2018-11-30
KRZYSZTOF REMIGIUSZ KOCHANOWSKI
Wspólnik
2017-03-27
2020-12-11
WŁADYSŁAW MISIEWICZ
Wspólnik
2017-03-27
2020-12-11
PRZEMYSŁAW ANTONII KOBZA
Beneficjent
POSIADA PRAWO WŁASNOŚCI 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE REAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ , KTÓRA POSIADA RÓWNIEŻ 29,875% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
MIROSŁAW KRZYSZTOF ZALEWSKI
Beneficjent
POSIADA PRAWO WŁASNOŚCI 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE REAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ , KTÓRA POSIADA RÓWNIEŻ 29,875% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
MAREK KRZYSZTOFOWICZ
Beneficjent
POSIADA PRAWO WŁASNOŚCI 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE REAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ , KTÓRA POSIADA RÓWNIEŻ 29,875% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ-SPÓŁKA: REAPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, DZIAŁAJĄCA W TYM ZAKRESIE POPRZEZ CZŁONKÓW SWOJEGO ZARZĄDU. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ MAREK KRZYSZTOFOWICZ, MIROSŁAW KRZYSZTOF ZALEWSKI, PRZEMYSŁAW ANTONI KOBZA, AGNIESZKA POPŁAWSKA.
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-12
2017-02-10
19129942700000
Członek Organu Reprezentacji
2017-02-10
2020-12-11
22175798200000
2015-05-12
2017-02-10
TPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEV 19 SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie