KRS 0000502157
NIP5842734892
REGON22205097700000
NazwaOBOTRYCKA TPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaOBOTRYCKA TPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 mar 2014 (11 lat temu) 14 mar 2014
Data usunięcia 10 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ŻEGLARSKA, 4, GDAŃSK, 80-273, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5842734892
data rejestracji 11 kwi 2014
status Czynny
83105017641000009080225791
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
88105017641000009030344130
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
87105017641000009030344148
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWTOMASZ BOROWSKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW KOBZA
reprezentant
MAREK KRZYSZTOFOWICZ
reprezentant
MAREK KRZYSZTOFOWICZ
Wspólnik
2014-03-14
2018-08-10
MIROSŁAW KRZYSZTOF ZALEWSKI
Wspólnik
2014-03-14
2018-08-10
PRZEMYSŁAW ANTONI KOBZA
Wspólnik
2014-05-08
2018-08-10
MACIEJ KRZYSZTOF KOTARSKI
Wspólnik
2014-05-08
2018-08-10
TOMASZ BOROWSKI
Wspólnik
2014-08-27
2018-08-10
HENRYK NORBERT KRZEMIŃSKI
Wspólnik
2014-08-27
2018-08-10
WŁADYSŁAW MISIEWICZ
Wspólnik
2014-08-27
2018-08-10
KRZYSZTOF TADEUSZ OSUCHOWSKI
Wspólnik
2014-08-27
2018-08-10
SŁAWOMIR ANDRZEJ WADAS
Wspólnik
2014-08-27
2018-08-10
TOMASZ BOROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA: TPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, DZIAŁAJĄCA W TYM ZAKRESIE PRZEZ CZŁONKÓW SWOJEGO ZARZĄDU W OSOBACH: MAREK KRZYSZTOFOWICZ (CZŁONEK ZARZĄDU), MIROSŁAW ZALEWSKI (CZŁONEK ZARZĄDU) ORAZ PRZEMYSŁAW KOBZA (CZŁONEK ZARZĄDU) - ZGODNIE W OBOWIĄZUJĄCĄ W TEJ SPÓŁCE ZASADĄ REPREZENTACJI, TJ. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCZ CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-14
2018-08-10
19129942700000
2014-03-14
2018-08-10
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-03-14
2018-08-10
OBOTRYCKA TPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-03-14
2018-08-10
ŻEGLARSKA, 4, GDAŃSK, 80-273, GDAŃSK, POLSKA
2015-12-01
2018-08-10
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2014-08-27
2018-08-10
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2014-08-27
2018-08-10
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2014-08-27
2018-08-10
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie