KRS 0000098998
NIP5840304294
REGON00087305300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU USŁUG TECHNICZNYCH I BUDOWNICTWA "TECHNOBEX-GDAŃSK" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU USŁUG TECHNICZNYCH I BUDOWNICTWA "TECHNOBEX-GDAŃSK"
Data rejestracji 20 mar 2002 (22 lata temu) 20 mar 2002
Data usunięcia 12 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŻEGLARSKA, 4, GDAŃSK, 80-273, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji16,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji225000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6491Z LEASING FINANSOWY #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPIOTR ZENON UTRATA
Prokurent
2002-03-20
2004-12-16
SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ KAŹMIERSKI
Likwidator
2015-10-09
2016-07-12
DARIUSZ WALDEMAR BRACIK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2008-10-09
JUSTYNA SKOWRONEK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2008-10-09
JOANNA ELŻBIETA PRENDOTA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2008-10-09
JANUSZ CZESŁAW PRENDOTA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2008-10-09
WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ KAŹMIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-20
2015-10-09
ANNA PNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-09
2016-07-12
MIKOŁAJ EUGENIUSZ SKOWRONEK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-09
2016-07-12
MARTA ANNA SKOWRONEK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-09
2016-07-12
CEZARY OLIWIER KOSEK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-09
2016-07-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
JAROSŁAW IRENEUSZ SKOWRONEK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2015-10-09
2002-03-20
2015-10-09
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU USŁUG TECHNICZNYCH I BUDOWNICTWA "TECHNOBEX-GDAŃSK" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie