KRS 0000243823
NIP9291055162
REGON97045775400000
Nazwa"JJPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJJPS
Data rejestracji 21 paź 2005 (19 lat temu) 21 paź 2005
Data usunięcia 16 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAŁOGOWA, 6, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #55 HOTELE I RESTAURACJE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJAROSŁAW SKOWRONEK
Wspólnik
2005-10-21
2017-05-16
1.436 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.800,-ZŁOTYCH
JANUSZ CZESŁAW PRENDOTA
Wspólnik
2005-10-21
2017-05-16
964 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.200,-ZŁOTYCH
KRZYSZTOF POPIEL
Kurator
2015-10-14
2017-05-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENIE SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU -ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - KAŻDY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
PIOTR ZENON UTRATA
PREZES ZARZĄDU
2005-10-21
2007-03-23
WŁODZIMIERZ KAZIMIERZ KAŹMIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-23
2010-09-14
JANUSZ CZESŁAW PRENDOTA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-16
2016-11-23
2005-10-21
2017-05-16
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-21
2017-05-16
"JJPS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-21
2017-05-16
ZAŁOGOWA, 6, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
2005-10-21
2017-05-16
45 - BUDOWNICTWO
2005-10-21
2017-05-16
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2005-10-21
2017-05-16
7412Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
2005-10-21
2017-05-16
7413Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2005-10-21
2017-05-16
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2005-10-21
2017-05-16
7415Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
2005-10-21
2017-05-16
742 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII
2005-10-21
2017-05-16
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2005-10-21
2017-05-16
7440Z - REKLAMA
2005-10-21
2017-05-16
745 - REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie