KRS 0000059149
REGON00287036600000
Nazwa"FIN SKOG GEOMATICS INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIN SKOG GEOMATICS INTERNATIONAL
Data rejestracji 13 lis 2001 (23 lata temu) 13 lis 2001
Data usunięcia 25 mar 2013 25 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRZYWOUSTEGO, 12, GDYNIA, 81-035, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4524000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #383 ODZYSK SUROWCÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAJACEK FRANCISZEK SZCZEPANIAK
Wspólnik
2001-11-13
2007-10-03
1.168 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 584.000,00 ZŁ.
RYSZARD SIWECKI
Wspólnik
2001-11-13
2007-10-03
450 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2007-10-03
2013-03-25
4.779 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.389.500 ZŁ
01573817400000
Wspólnik
2008-10-17
2009-11-24
1057 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 528,500 ZŁ
27117244900000
Wspólnik
2008-10-17
2013-03-25
1585 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 792.500 ZŁ.
01572111000000
Wspólnik
2001-11-13
2005-10-14
887 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 443500
19205976000000
Wspólnik
2008-10-17
2013-03-25
1776 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 888.000 ZŁ.
33016829600000
IRENEUSZ SĘDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-24
2013-03-25
EWA ANITA PIĄTKOWSKA JANUSZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-24
2013-03-25
GRZEGORZ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-24
2013-03-25
GRAŻYNA OSSOWSKA MAZUREK
Powiernik
2011-05-12
2013-03-25
KRZYSZTOF POPIEL
NADZORCA SĄDOWY
2009-02-12
2011-05-12
JACEK FRANCISZEK SZCZEPANIAK
Prokurent
2003-10-01
2004-04-20
SAMOISTNA
MAŁGORZATA TATIANA SZWARC
Prokurent
2001-11-13
2002-09-26
PROKURA SAMOISTNA
JACEK FRANCISZEK SZCZEPANIAK
Prokurent
2004-05-25
2008-12-31
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
TOMASZ SZULC
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-14
2009-11-24
TOMASZ SZULC
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-08
2004-07-08
ARKADIUSZ JAN SKOLIMOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-14
2009-11-24
JACEK FRENCISZEK SZCZEPANIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-13
2003-07-08
BOGUSŁAW MARIAN BĄCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-13
2002-09-26
RYSZARD JAN GŁODZIK
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2002-09-26
2003-07-08
RYSZARD JAN GŁODZIK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-08
2004-07-08
ZBIGNIEW ADAM ZDUNEK
PREZES ZARZĄDU
2009-11-24
2013-03-25
2001-11-13
2002-09-26
JAŚKOWA DOLINA, 59, GDAŃSK, 80-286, GDAŃSK, POLSKA
2002-09-26
2009-11-24
JAŚKOWA DOLINA, 15, GDAŃSK, 80-252, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie