KRS 0000137452
NIP5810004676
REGON17005432000000
NazwaEXPOM KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaEXPOM KWIDZYN
Data rejestracji 05 lis 2002 (22 lata temu) 05 lis 2002
Data usunięcia 05 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1, NOWY DWÓR, 82-500, KWIDZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4185000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5810004676
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHGRAŻYNA MARIA OSSOWSKA-MAZUREK
reprezentant
GRAŻYNA MARIA OSSOWSKA-MAZUREK
Beneficjent
AGNIESZKA JOLANTA MELER
Członek Organu Nadzoru
2012-04-20
2016-08-23
BARBARA JARONI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2003-11-04
MIROSŁAW PATRON
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2005-10-04
EDMUND WIERZBA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2003-11-04
ANDRZEJ ZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2005-10-04
HENRYK ZEP
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2005-10-04
KAZIMIERZ JÓZEF KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-04
2007-09-18
KAZIMIERZ WOJTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-04
2008-07-30
KRZYSZTOF MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-04
2007-09-18
MAŁGORZATA ORZEŁ
Członek Organu Nadzoru
2009-05-22
2012-04-20
GMINA KWIDZYN
Wspólnik
2002-11-05
2007-09-18
2370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1185000 ZŁ
170747767
Wspólnik
2007-09-18
2023-01-05
8337 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.168.500,00 PLN
19259818400000
RYSZARD EDWARD STAŃCZAK
Prokurent
2002-11-05
2007-11-27
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
IGOR ŁĘGOWSKI
Prokurent
2007-11-27
2008-09-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROMAN FRYCZKE
Prokurent
2008-09-16
2011-06-22
PROKURA NIESAMOISTNA
GRAŻYNA OSSOWSKA MAZUREK
Powiernik
2019-02-05
2023-01-05
GRAŻYNA MARIA OSSOWSKA-MAZUREK
Beneficjent
SYNDYK W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM - POSTANOWIENIE SĄDU VI WYDZ.GOSP.Z DNIA 10.12.2018 SYGN.AKT VI GU 598/18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROMAN FRYCZKE
PREZES ZARZĄDU
2002-11-05
2008-09-16
DANUTA ANTONINA JANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-05
2009-12-11
AGNIESZKA MELER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-11
2008-09-16
AGNIESZKA MELER
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-16
2009-02-19
AGNIESZKA MELER
PREZES ZARZĄDU
2009-02-19
2012-04-20
RYSZARD EDWARD STAŃCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-10-25
2016-10-07
TOMASZ ANDRZEJ STARSIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-07
2019-02-13
PAWEŁ SKOWOROTKO
PREZES ZARZĄDU
2008-09-16
2009-02-19
KRZYSZTOF KRZESZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-04-20
2013-10-25
MARCIN KLEMENTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-20
2017-08-14
2022
2022-01-01
2022-11-03
2022-12-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 76308.55 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 9510 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
V. Wynagrodzenia | 60781.78 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6016.77 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -76308.55 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 162 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -76146.55 |
G. Przychody finansowe | 1.48 |
II. Odsetki, w tym: | 1.48 |
H. Koszty finansowe | 0 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -76145.07 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -76145.07 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1764046.51 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 932848.2 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 932848.2 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 831198.31 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 831198.31 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 227802.83 |
– do 12 miesięcy | 227802.83 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 557139.01 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 46256.47 |
Aktywa razem | 0 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 0 |
2002-11-05
2007-11-27
PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAWCZO-PRODUKCYJNE EXPOM KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-27
2019-02-05
EXPOM KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-05
2007-09-18
NOWY DWÓR KWIDZYŃSKI, 82-500, KWIDZYN, POLSKA
2007-09-18
2007-11-27
1, NOWY DWÓR KWIDZYŃSKI, 82-500, KWIDZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie