KRS 0000155936
REGON19123425000000
NazwaDOM HOLENDERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOM HOLENDERSKI
Data rejestracji 19 mar 2003 (22 lata temu) 19 mar 2003
Data usunięcia 25 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DŁUGI TARG, 33/34, GDAŃSK, 80-830, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 604000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #55 HOTELE I RESTAURACJE #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #925 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNAFUNDACJA DOM HOLENDERSKI
Wspólnik
2003-03-19
2011-11-25
1.208 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 604.000 (SZEŚĆSET CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
GRAŻYNA OSSOWSKA MAZUREK
Powiernik
2004-04-22
2011-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
CHRISTAAN VAN KRIMPEN
PREZYDENT ZARZĄDU
2003-03-19
2011-11-25
BARBARA WIESŁAWA VAN KRIMPEN
WICEPREZYDENT ZARZĄDU
2003-03-19
2003-12-16
JURGEN CAROLUS VERKUYTEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-16
2011-11-25
2003-03-19
2011-11-25
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-19
2011-11-25
DOM HOLENDERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-19
2011-11-25
DŁUGI TARG, 33/34, GDAŃSK, 80-830, GDAŃSK, POLSKA
2003-03-19
2011-11-25
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2003-03-19
2011-11-25
55 - HOTELE I RESTAURACJE
2003-03-19
2011-11-25
6330 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2003-03-19
2011-11-25
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2003-03-19
2011-11-25
7413Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2003-03-19
2011-11-25
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2003-03-19
2011-11-25
7484 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA
2003-03-19
2011-11-25
9231E - DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH
2003-03-19
2011-11-25
925 - DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie