KRS 0000039053
NIP9570756202
REGON19191306300000
Nazwa"DRASZBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDRASZBA
Data rejestracji 29 sie 2001 (23 lata temu) 29 sie 2001
Data usunięcia 09 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HALLERA, 233A, GDAŃSK, 80-502, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4264000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9570756202
data rejestracji 01 paź 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 kwi 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGOGRAŻYNA MARIA OSSOWSKA-MAZUREK
Beneficjent
GRAŻYNA MARIA OSSOWSKA-MAZUREK
reprezentant
PIOTR DRABAREK
Wspólnik
2001-08-29
2011-02-09
1.777 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 888.500,00 ZŁ
MARIUSZ PIOTR MOSAKOWSKI
Wspólnik
2001-08-29
2011-02-09
489 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 244.500 PLN
AGNIESZKA MIŁKOWSKA
Wspólnik
2002-09-16
2004-12-21
445 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 222.500,-ZŁOTYCH
LIDIA ELŻBIETA DRABAREK
Wspólnik
2004-12-21
2011-02-09
1.368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 684.000 ZŁ
STANISŁAW ROMUALD DRABAREK
Wspólnik
2004-12-21
2008-08-19
1369 UDZIAŁÓW NA PRAWACH USTAWOWEJ WSPÓLNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ Z LIDIĄ DRABAREK
Wspólnik
2004-12-21
2007-11-08
238 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.000 ZŁ.
43006851600000
Wspólnik
2008-08-20
2008-09-22
190 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000,00 ZŁ
22058424900000
Wspólnik
2009-11-24
2011-02-09
4.514 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.257.000,00 ZŁOTYCH
65002190600000
PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-29
2007-07-12
KATARZYNA DRABAREK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-12
2009-11-24
ROBERT WOJCIECH SZUBERT
Członek Organu Nadzoru
2008-12-08
2009-08-13
STANISŁAW DRABAREK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-13
2011-02-09
PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-24
2011-02-09
ROBERT BUCHAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-11-24
2010-09-16
1972-03-18
AGNIESZKA BUCHAJSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-16
2011-02-09
EWA DRABAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2009-11-24
STANISŁAW DRABAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2008-12-08
KATARZYNA MOSAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-29
2005-04-29
GRAŻYNA MARIA OSSOWSKA-MAZUREK
Beneficjent
SYNDYK W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GDAŃSKU VI WYDZ.GOSP. Z DNIA 11.06.2018 R. SYGN.AKT VI GU 16/17.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PIOTR DRABAREK
PREZES
2001-08-29
2011-02-09
MARIUSZ PIOTR MOSAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-29
2009-11-24
MICHAŁ WACŁAW FIGURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-05
2011-02-09
2001-08-29
2006-10-24
KOŚCIUSZKI, 7/9, GDAŃSK, 80-451, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie