KRS 0000445160
NIP1132394628
REGON01527376900000
NazwaMULTISERWIS SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMULTISERWIS
Data rejestracji 21 sty 2013 (12 lat temu) 21 sty 2013
Data usunięcia 05 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GROCHOWSKA, 278, WARSZAWA, 03-841, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji30000000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIADAM BUCHAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-21
2017-10-05
AGNIESZKA BUCHAJSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-01-21
2014-10-29
MAGDALENA BUCHAJSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-01-21
2017-10-05
SYLWESTER BOGACKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-21
2014-10-29
ROBERT GAJOR
Członek Organu Nadzoru
2013-01-21
2014-10-29
TOMASZ MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-10-29
2017-10-05
IWONA PROKOP
Członek Organu Nadzoru
2014-10-29
2017-02-13
MARTA KRUK
Członek Organu Nadzoru
2014-10-29
2017-10-05
ROBERT GAJOR
Prokurent
2014-10-29
2016-05-30
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RYSZARD ZAJĄC
Prokurent
2014-10-29
2016-05-30
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA MALISZEWSKA
Likwidator
2016-05-30
2017-10-05
ROBERT ZYGMUNT PYDZIK
Likwidator
2016-05-30
2017-10-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1) W ZAKRESIE SPRAW, O WARTOŚCI ZOBOWIĄZANIA PONIŻEJ 60.000,00 ZŁ NETTO Z JEDNEJ TRANSAKCJI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W ZAKRESIE SPRAW, KTÓRYCH WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PRZEKROCZY 60.000,00 ZŁ NETTO Z JEDNEJ TRANSAKCJI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN EDWARD WALCZUK
PREZES ZARZĄDU
2013-01-21
2014-01-31
MONIKA BOŻENA KARCHUT
PREZES ZARZĄDU
2014-01-31
2016-05-30
SŁAWOMIR ANDRZEJ HORBACZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-29
2015-02-20
ROBERT ZYGMUNT PYDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-29
2016-05-30
AGNIESZKA MALISZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-29
2016-05-30
2013-01-21
2013-04-12
"MULTISERWIS SPÓŁKA AKCYJNA"
2013-04-12
2016-05-30
MULTISERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie