KRS 0000526028
NIP7123289119
REGON06171435000000
NazwaWIKANA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIKANA MANAGEMENT
Data rejestracji 06 paź 2014 (10 lat temu) 06 paź 2014
Data usunięcia 10 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CISOWA, 11, LUBLIN, 20-703, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2014-10-06
2018-09-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
39028480200000
SŁAWOMIR HORBACZEWSKI
Prokurent
2014-10-06
2015-01-14
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROBERT PYDZIK
Prokurent
2014-10-06
2017-06-09
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROBERT GAJOR
Prokurent
2017-06-09
2018-02-12
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
BOŻENA WINCENTOWICZ
Prokurent
2017-06-09
2018-09-10
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
TOMASZ KOSIOR
Prokurent
2017-09-06
2018-09-10
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYAPDKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ROBERT GAJOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-06
2017-06-09
AGNIESZKA MALISZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-06
2017-06-09
AGNIESZKA MALISZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-06-09
2018-09-10
RYSZARD ZAJĄC
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-06
2017-06-09
MARTA MAGDALENA KRUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-16
2017-09-06
PAWEŁ CHOŁOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-16
2018-09-10
2014-10-06
2018-09-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-06
2018-09-10
WIKANA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-06
2018-09-10
CISOWA, 11, LUBLIN, 20-703, LUBLIN, POLSKA
2015-01-14
2018-09-10
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-01-14
2018-09-10
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-01-14
2018-09-10
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2015-01-14
2018-09-10
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2015-01-14
2018-09-10
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2015-01-14
2018-09-10
64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-01-14
2018-09-10
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2015-01-14
2018-09-10
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2015-01-14
2018-09-10
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie