KRS 0000154839
NIP9562020403
REGON87124695600000
Nazwa"EMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMC
Data rejestracji 11 mar 2003 (22 lata temu) 11 mar 2003
Data usunięcia 13 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁUŻEWSKA, 8-15, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 240000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIANDRZEJ PUĆKO
Wspólnik
2003-03-11
2009-04-20
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.500 ZŁOTYCH
ŁUKASZ ŻUK
Wspólnik
2008-02-14
2010-06-21
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA PUĆKO
Wspólnik
2007-03-20
2009-09-30
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ
PENTON CENTRAL EUROPEAN SELECTED OPPORTUNITIES FUND INC.
Wspólnik
2009-04-20
2009-09-30
143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 71.500,00 ZŁ
RENALE MANAGEMENT LTD.
Wspólnik
2009-04-22
2019-09-13
465 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 232.500,00 ZŁ
ŁUKASZ ŻUK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-04
2009-09-30
MAREK CHŁOPEK
Członek Organu Nadzoru
2009-04-20
2009-07-09
1969-05-14
JAROSŁAW WITCZAK
Członek Organu Nadzoru
2009-04-20
2009-11-10
PIOTR KWAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-09
2011-04-19
ROBERT BUCHAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-07-09
2011-04-19
1972-03-18
AGNIESZKA BUCHAJSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-21
2011-04-19
ANDRZEJ CIASTO CYTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-04
2009-07-09
CEZARY GREGORCZUK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-04
2010-06-21
LESZEK KLIŚ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-04
2009-04-20
SYLWESTER MAREK ZIĘCIAK
Powiernik
2012-01-26
2019-09-13
RADOSŁAW ŁUKASZ PRĄTNICKI
Prokurent
2011-03-23
2012-01-26
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JENOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
ANDRZEJ PUĆKO
PREZES ZARZĄDU
2003-03-11
2009-09-30
PIOTR BOŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-20
2009-07-09
ANDRZEJ MROZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-09
2009-11-25
ANDRZEJ MROZIK
PREZES ZARZĄDU
2009-11-25
2010-09-08
PIOTR BOŻEK
PREZES ZARZĄDU
2009-09-30
2009-11-25
PIOTR OSTASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-25
2010-06-21
BEATA HELENA JURCZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-09-08
2011-04-19
2003-03-11
2012-01-26
"EMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-26
2019-07-04
"EMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2003-03-11
2005-04-27
LIPNOWSKA, 126, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie