KRS 0000218483
Nazwa"PENTON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPENTON CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 wrz 2004 (20 lat temu) 30 wrz 2004
Data usunięcia 24 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres BUKOWIŃSKA, 24A, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6712B ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI I ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMAREK CHŁOPEK
Wspólnik
2004-09-30
2013-12-24
1969-05-14
ADAM JAKUB DOMŻALSKI
Wspólnik
2004-09-30
2013-12-24
JAROSŁAW ROBERT WITCZAK
Wspólnik
2004-09-30
2013-12-24
BARTOSZ JAKUB JANIKOWSKI
Wspólnik
2004-09-30
2013-12-24
Wspólnik
2004-09-30
2013-12-24
01718190700000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JAROSŁAW WITCZAK - PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2004-09-30
2013-12-24
01718190700000
2004-09-30
2005-03-02
BJM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2004-09-30
2011-02-16
PAAVO NURMIEGO, 53, WARSZAWA, 03-289, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie