KRS 0000051594
REGON01489178400000
Nazwa"WARTA-TOURISM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWARTA-TOURISM
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 24 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440 REKLAMA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5233 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9252B OCHRONA ZABYTKÓWWALDEMAR JACEK WOJCIESZONEK
Likwidator
2004-01-07
2010-05-11
PIOTR CZESŁAW WĘCŁAWIAK
Likwidator
2010-05-11
2010-11-24
KRZYSZTOF JERZY KUDELSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2010-09-21
ZDZISŁAWA GRAŻYNA CWALIŃSKA WEYCHERT
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2002-10-01
DARIUSZ JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-01
2003-01-13
BARTOSZ JAKUB JANIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2010-09-21
ELŻBIETA MAŁGORZATA MYTYCH
Członek Organu Nadzoru
2003-01-13
2010-09-21
TOMASZ OLEŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-09-21
2010-11-24
ANETA MAŁGORZATA BIERESTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-21
2010-11-24
GEERT DE KEGEL
Członek Organu Nadzoru
2010-09-21
2010-11-24
Wspólnik
2001-10-19
2010-11-24
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 ZŁOTYCH
00001726500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR KREMSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2003-01-13
BOGUMIŁA MARIA WARDZIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2003-01-13
WALDEMAR JACEK WOJCIESZONEK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-13
2004-01-07
2001-10-19
2004-01-07
"WARTA - TOURISM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-19
2003-08-11
AL. JEROZOLIMSKIE, 87, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie