KRS 0000259187
NIP7010031922
REGON14054394700000
NazwaL4C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaL4C
Data rejestracji 23 cze 2006 (18 lat temu) 23 cze 2006
Data usunięcia 09 mar 2018 09 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POSTĘPU, 15, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 38150000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEINTOUCH INSURANCE GROUP B.V.
Wspólnik
2006-06-23
2014-10-08
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-01-14
2018-03-09
76.201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.100.500 ZŁOTYCH
01529074000000
KRZYSZTOF MAREK BRULIŃSKI
Likwidator
2017-07-10
2018-03-09
DORON SCHNEIDMAN
Członek Organu Nadzoru
2007-04-26
2009-07-03
ZOFIA DZIK
Członek Organu Nadzoru
2007-04-26
2010-03-03
PIOTR RYMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-04-26
2011-08-08
ANDREW JOHN BURKE
Członek Organu Nadzoru
2009-07-03
2011-10-17
ROGER HILTON HODGKISS
Członek Organu Nadzoru
2009-07-03
2011-10-17
1966-04-05
MIRIAM CONNOLE
Członek Organu Nadzoru
2011-08-08
2011-09-23
AGNIESZKA EWA PATOLETA
Prokurent
2007-04-26
2007-09-20
SAMOISTNA
GRZEGORZ ADAM KICZMACHOWSKI
Prokurent
2009-01-14
2009-08-04
ŁĄCZNA, RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH ADAM FRONCKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-02
2012-01-23
WOJCIECH MICHAŁ RABIEJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-23
2008-10-07
ZDZISŁAWA GRAŻYNA CWALIŃSKA WEYCHERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-23
2010-01-13
AGNIESZKA PATOLETA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-20
2008-07-25
ADAM HOROSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-25
2008-07-25
ARKADIUSZ TADEUSZ LEW KIEDROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-07
2009-04-24
ROGER HILTON HODGKISS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-24
2009-07-03
1966-04-05
ADAM HOROSZ
PREZES ZARZĄDU
2009-07-03
2010-12-14
LIDIA FIDO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-23
2015-08-04
KRZYSZTOF MAREK BRULIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-03
2017-07-10
2006-06-23
2017-07-10
L4C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-23
2008-10-23
AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie